Entreprise : SESMAG SOC - SIREN 303 120 513
Identité
Dénomination
SESMAG SOC
Sigle
SESMAG
SIREN (siège)
303 120 513
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1974
Date de fin de la personne morale
01/03/2073
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
VOIR OBJET
Code APE
4021
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
11 RUE SCHOELCHER 97110 POINTE A PITRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHERDIEU D'ALEXIS PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1930
Nom, Prénom(s)
HUYGUES-DES-POINTES AMEDEE , MRAIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1915
Nom, Prénom(s)
HUYGUES-DES-POINTES DANIEL , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1924
Nom, Prénom(s)
YOKO VALERIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1902
Nom, Prénom(s)
TIROLIEN CAMILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1910
Nom, Prénom(s)
NOIRTIN CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1919
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
30312051300013
Code APE
4021
Origine du fonds
Création
Activité principale
VOIR OBJET
Adresse
11 RUE SCHOELCHER
97110 , POINTE A PITRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/09/1980
Description
CESSATION DE L'EXPLOITATION SUCRIERE ET RHUMERIE 21.04.81 : NOMINATION DE MR JACQUES GRENIER COMME ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 02.03.81 A COMPTER DU 01/08/80
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).