Entreprise : SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - SIREN 303 091 227
Identité
Dénomination
SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX
Sigle
SOGETRA
SIREN (siège)
303 091 227
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1985
Début d’activité
15/10/2012
Date de fin de la personne morale
18/06/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Inchangé
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
IMP EMILE DESSOUT 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI POINTE JARRY
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORIOU Damien
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/2012
Siret
30309122700064
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Construction de routes et autoroutes
Adresse
IMP EMILE DESSOUT
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI POINTE JARRY
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
19/06/1985
Siret
30309122700056
Nom commercial
SOGETRAG
Enseigne
SG
Code APE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS VOIRIE TERRASSEMENTS GENERAUX LOTISSEMENTS
Adresse
RUE ALFRED LUMIERE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE POINTE JARRY
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
24/04/2012
Siret
30309122700049
Code APE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Construction de routes et autoroutes
Adresse
PORT DE FOLLE ANSE
97112 , GRAND-BOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1974
Siret
30309122700015
Code APE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
Activité principale
Construction de routes et autoroutes
Adresse
MORNE CARUEL
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/11/1996
Siret
30309122700031
Code APE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction de routes et autoroutes
Adresse
5 LD BELLE PLAINE
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5436
Date d'ajout
20/11/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/04/2017 :Partant : KPMG AUDIT DFAPartant : ECOUE PrudencePartant : KMG AUDIT PARIS ET CENTRENouveau : KMPG ENTREPRISESAnn légale : France Antilles le 28/06/2017
Numéro d'observation
6933
Date d'ajout
23/11/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/08/2016 :Partant : MISANDEAU Thomas, Joseph, PrésidentNouveau : FERRAZI Richard, Martin, PrésidentJAL : France Antilles en date du 09/11/2016
Numéro d'observation
5267
Date d'ajout
13/09/2016
Description
Fermeture de l'établissement complémentaire situé 5 Belle Plaine 97139 Abymes Cedex à compter du 01/12/2013
Numéro d'observation
6089
Date d'ajout
18/11/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/10/2015 :Partant : GALBOIS Nicolas, PrésidentNouveau : MISANDEAU Thomas, Joseph, PrésidentJAL : France Antilles du 28/10/2015
Numéro d'observation
6534
Date d'ajout
06/12/2013
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire à La Pointe Jarry ZI de Jarry 97122 Baie Mahault, par fusion Société Colas Guadeloupe, à compter du 24/04/2012 / Le projet de fusion intervenu avec la Sté CG apport de la totalité d'actif prise en charge de la totalité du passif représentant un montant de 15206,90 euros / PV du 24/04/2012 / Régularité de conformité du 30/05/2012 / Ann lég : Le Probant du 29/05/2012
Numéro d'observation
3002
Date d'ajout
05/06/2013
Description
Changement de catégorie d'établissement à compter du 15/10/2012 :Ouverture d'un nouveau siège & principal : Impasse Emile Dessout ZI Pointe Jarry 97122 Baie MahaultL'Ancien siège & principal : 5 Belle Plaine 97139 Les Abymes, devient éts complémentaire (début d'activité : 27/12/1968)
Numéro d'observation
2274
Date d'ajout
03/05/2013
Description
Ouverture de l'établissement complémentaire situé La Pointe de Jarry - ZI de Jarry 97122 Baie Mahault à compter du 24/04/2012, par fusion COLAS GUADELOUPE RCS PAP 329 507 677
Numéro d'observation
2273
Date d'ajout
03/05/2013
Description
Ouverture de l'établissement complémentaire situé Port de Folle Anse 97112 Grand Bourg à compter du 24/04/2012, par fusion COLAS GUADELOUPE
Numéro d'observation
503
Date d'ajout
31/01/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 24/04/2012 Ancien : 43740 EUR Nouveau : 146895 EURModification d'activité de l'établissement principal situé 5 Belle Plaine 97139 Abymes Cedex à compter du 24/04/2012 Ancienne : Travaux publics et particuliers - construction de tous immeubles, Ouvrages d'art ou autres. Adjonction d'activité par fusion de : SAS TRAVAUX TROPIC SIGNALISATION RCS PAP 352 091 359 et de SAS COLAS GUADELOUPE RCS PAP 329 507 677 Nouvelle activité : Entreprise de travaux publics Construction de tous immeubles Ouvrages d'art Exécution de second oeuvres Conception Etude Exécution de tous travaux de terrassement d'ouvrages hydraulyques de génie civil de VRD de bâtiments de signalisation routière de démolition d'immeubles Extraction Fabrication Traitement Achat Vente Import Export de produits chimiques ou matériaux de construction Location de matériel de chantier Ann lég : Le Probant du 29/05/2012
Numéro d'observation
6164
Date d'ajout
10/12/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/01/2012 : Partant : FERRAZI Richard Martin Jean, Président Nouveau : GALBOIS Nicolas, Président
Numéro d'observation
3863
Date d'ajout
23/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/02/2011 : Partant : JOCK Philippe, Commissaire aux comptes titulaire Partant : TOUCHARD Pierre, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : KPMG AUDIT DFA représentée par ECOUE Prudence, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : KPMG ENTREPRISE, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : KPMG AUDIT PARIS & CENTRE représentée par THOUVENEL Eric, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
2780
Date d'ajout
24/06/2004
Description
Changement de présidentPRESIDENT PARTANT : MR GUELAUD JEAN MICHELNOUVEAU PRESIDENT : MR FERRAZI RICHARDPV DEC SS UNI DU 27/02/04Date d'effet : 27/02/2004
Numéro d'observation
4948
Date d'ajout
12/11/2003
Description
Modification autrePRESIDENT PARTANT / MR DUCRUET JEAN NOEL FRANCOIS MARIEPRESIDENT NOUVEAU /MR GUELAUD JEAN MICHEL BERNARDDate d'effet : 26/03/2003
Numéro d'observation
3952
Date d'ajout
11/10/2001
Description
Modification autreMODIFICATION DU CAPITAL ANCIEN : 283 500 FRS NOUVEAU : 43740 EUROS CHANGEMENT DE GERANT ANCIEN : MR PUVILLAND JACQUES NOUVEAU : MR DUCRUET JEAN-NOEL FRANCOIS A COMPTER DU 14 JUIN 2001
Numéro d'observation
3456
Date d'ajout
07/09/2000
Description
Modification autreANCIENNE FORME JURIDIQUE: SOCIETE ANONYME NOUVELLE FORME: STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PLURIPERSONNELLE ADS PARTANT: MR BERGERAT GERARD, MR BRUGERE PASCAL, MR BORT CLAUDE PCA PARTANT: MR BORT CLAUDE PRESIDENT NOUVEAU: MR PUVILLAND JACQUES A COMPTER DU DU 05.06.2000
Numéro d'observation
2622
Date d'ajout
04/08/1999
Description
Modification autrePDG ET ADS PARTANT : MR LEPERQ XAVIER BERARD HENRI MARIE PCA ET ADS NOUVEAU : MR BORT CLAUDE MICHEL LOUIS A CPTER DU 26 02 99
Numéro d'observation
3063
Date d'ajout
28/07/1998
Description
Modification autreADS PARTANT : MME LABORDE JACQUELINE DIRECT GENERAL PARTANT : MR LABORDE JEAN FRANCOIS PRES DU CA ET ADS PARTANT : MR LABORDE JEAN FRANCOIS NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET ADS : MR LEPERCQ XAVIER NOUVEAU ADS : MR BRUGERE PASCAL A CPTER DU 04 04 98
Numéro d'observation
3426
Date d'ajout
21/10/1997
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 250 000 F NOUVEAU CAPITAL : 283 500 F ADS PARTANT : MR LABORDE JEAN-CLAUDE ADS NOUVEAU : MR BERGERAT GERARD A CPTER DU 30 06 97
Numéro d'observation
2821
Date d'ajout
27/08/1997
Description
Modification autreANCIENNE ADRESSE SIEGE ET ETS : MORNE CARUEL BP 0023 97139 ABYMES NVELLE ADRESSE SIEGE ET ETS : 5 BELLE PLAINE 97139 ABYMES A CPTER DU 01 10 96 CCT PARTANT : MR TOUCHARD PIERRE NOUVEAU CCT :MR JOCK PHILIPPE ANCIEN PCA : MME LABORDE JACQUELINE NOUVEAU PCA :MR LABORDE JEAN-FRANCOIS CCS PARTANT : MR BEAUJARD MAX CCS NOUVEAU : MR JOCK PHILIPPE A CPTER DU 24 06 96
Numéro d'observation
3180
Date d'ajout
30/11/1994
Description
Reconstitution de l'actif netRECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES A CPTER DU 20/06/1994
Numéro d'observation
308
Date d'ajout
09/02/1994
Description
Modification autreNOMINATION DE TOUCHARD PIERRE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX CPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SA ANTILLES AUDIT ; DE BEAUJARD MAX EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX CPTES SUPLEANT EN REMPLACEMENT DE DESVARIEUX RAYMOND. CONTINUATION DE LA SOCIETE SUITE CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL. A CPTER DU 30/06/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PLURIPERSONNELLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).