Entreprise : COOP VINICOLE INTERCOMMUNALE DE GLEIZE - SIREN 302 929 120
Identité
(Entreprise radiée le 13/09/2018)
Dénomination
COOP VINICOLE INTERCOMMUNALE DE GLEIZE
SIREN (siège)
302 929 120
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2002
Fermeture de l'établissement - 30292912000012
- Date d'effet de la fermeture : 25/06/2018
Date de fin de la personne morale
29/09/2101
Date de clôture
31/07
Date de la première clôture
31/12/2004
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital minimum
169195 EUR
Adresse du siège
1471 RUE DE TARARE 69400 GLEIZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRESLE PIERRE-JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Pommiers
Nom, Prénom(s)
BERTHIER ARLETTE
Nom d'usage
PROIETTI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Pommiers
Nom, Prénom(s)
REBUT NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Marcy
Nom, Prénom(s)
DESCHAMP STEPHANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Gleizé
Nom, Prénom(s)
LONGEFAY FLORENT , RAYMOND , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Lacenas
Nom, Prénom(s)
POULY JEAN-MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Cogny
Nom, Prénom(s)
PERRIER PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Gleizé
Nom, Prénom(s)
NICOD DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Limas
Nom, Prénom(s)
LARRAS BERNARD
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Gleizé
Nom, Prénom(s)
PICARD JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Denicé
Nom, Prénom(s)
CHATELARD ARMAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Reneins
Nom, Prénom(s)
BALANDRAS CELINE , MYRIAM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Gleizé
Nom, Prénom(s)
BOUVIER BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Gleizé
Dénomination
GEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Limas
Dénomination
R3C
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Limas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/09/1932
Siret
30292912000012
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
VINIFICATION DES RECOLTES LIVREES PAR LES ASSOCIES COOPERATEURS ET VENTE DE VINS
Adresse
1471 RUE 1471 Rue de Tarare
69400 , Gleizé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).