Entreprise : FARINES RIOUX - SIREN 302 666 755
Identité
Dénomination
FARINES RIOUX
SIREN (siège)
302 666 755
Date d'immatriculation au RNE
19/03/1981
Début d’activité
01/07/1973
Date de fin de la personne morale
06/06/2122
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toutes activités concernant la meunerie, la fabrication, la distribution, la vente de tous produits servant à l'alimentation des animaux. L'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous produits ou articles entrant dans la fabrication ci-dessus.
Code APE
1061A - Meunerie
Code APRM
1061AZ - Meunerie
Capital social
141000 EUR
Adresse du siège
LD LE MOULIN DE BLIN 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIOUX THOMAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Javron-les-Chapelles
Dénomination
TRIOUX HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Javron-les-Chapelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1973
Siret
30266675500012
Nom commercial
FARINES RIOUX
Code APE
1061A - Meunerie
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités concernant la meunerie, la fabrication, la distribution, la vente de tous produits servant à l'alimentation des animaux. L'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous produits ou articles entrant dans la fabrication ci-dessus.
Code APRM
1061AZ - Meunerie
Adresse
LD LE MOULIN DE BLIN
53250 , JAVRON-LES-CHAPELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6427
Date d'ajout
26/09/2018
Description
Transformation de la société à compter du 05/06/2018 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/06/2018 : Partant : AEC COMMISSARIATS SARL, Commissaire aux comptes suppléant Partant : RIOUX ETIENNE, Administrateur Partant : RIOUX CLAUDE, Directeur général délégué, Administrateur Nouveau : TRIOUX HOLDING (SARLU), Président Changement de qualité : RIOUX Thomas, Directeur général, Président du conseil d'administration devient Directeur général Modifié : DERVILLE AUDIT (SAS), Commissaire aux comptes titulaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).