Entreprise : SOCIETE EXPLOITATION JL BIARD - SIREN 302 557 962
Identité
Dénomination
SOCIETE EXPLOITATION JL BIARD
Sigle
SAE J.L.B.
SIREN (siège)
302 557 962
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1975
Date de fin de la personne morale
05/05/2055
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
495459.31 EUR
Adresse du siège
100 LES FOUGERAIS 35400 SAINT-MALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIARD YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
ST-MALO
Nom, Prénom(s)
BIARD JEAN-LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
ST-MALO
Nom, Prénom(s)
BIARD JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1916
Commune de résidence
ST-MALO
Nom, Prénom(s)
MAZIER PIERRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
QUINIOU DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ST-MALO
Nom, Prénom(s)
TREVILLY ANNE-MARIE
Nom d'usage
BIARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1920
Commune de résidence
ST-MALO
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1975
Siret
30255796200016
Code APE
602N
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TRANSPORTS ROUTIERS, DEMENAGEMENTS, GARDE-MEUBLES, ACHAT, VENTE DE PRODUITS & MACHINES AGRICOLES, COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS
Adresse
100 LES FOUGERAIS
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1051
Date d'ajout
11/05/1998
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT DU 05/05/98 MODIFIANT LE PLAN DE CESSION ARRETE LE 3 JANVIER 1995
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2558
Date d'ajout
21/12/1995
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT DU : 17/10/95 ANCIEN JUGE COMMISSAIRE : MR DECKER ROLAND NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE : MR COLLYER GILLES
Numéro d'observation
1163
Date d'ajout
14/06/1995
Description
VENTE DU FONDS SIS A ST-MALO - LES FOUGERAIS A LA SARL CARRAIBEAN ENGINEERING SERVICES AG A COMPTER DU 02/01/95
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
11/01/1995
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CESSION A LA STE CESAG COMMISSAIRE CHARGE DE VEILLER A SON EXECUTION : ME BIDAN 27, COURS RAPHAEL BINET A RENNES A COMPTER DU 03/01/95
Numéro d'observation
2617
Date d'ajout
20/12/1994
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT DU 13/12/94 TARDANT A STATUER SUR PROJET PLAN DE CESSION ET PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 03/01/95
Numéro d'observation
2421
Date d'ajout
23/11/1994
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT AUTORISANT LA PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 3 SEMAINES DU 22/11/94 JUSQU'AU 12/12/94 A COMPTER DU 22/11/94
Numéro d'observation
2223
Date d'ajout
25/10/1994
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT PRONONCANT L'EXTENSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA STE JL BIARD AUX STES SUIVANTES : DIN CARQUEFOU, BIARD REUNION, BIARD GUYANE, SARL BLME, SOLODEM, BIARD SUD-EST ET BIARD ANTILLES REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME P. LAURENT 19, AV DES NIELLES A ST MALO ADMINISTRATEUR : ME BIDAN 27, COURS RAPHAEL BINET A RENNES A COMPTER DU 25/10/94
Numéro d'observation
2049
Date d'ajout
04/10/1994
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT AUTORISANT LA PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 3 SEMAINES DU 04/10/94 JUSQU'AU 24/10/94 A COMPTER DU 04/10/94
Numéro d'observation
1206
Date d'ajout
07/06/1994
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT AUTORISANT LA PROLONGATION D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 03.10.94 A COMPTER DU 07/06/94
Numéro d'observation
286
Date d'ajout
07/02/1994
Description
Faillite non personnelle ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE AUTORISANT LA SDBO IMMEUBLE AVENIR OUEST 64, RUE DU 8 MAI 1945 92000 NANTERRE A CONSENTIR UNE FACILITE DE CAISSE DE 1000000,00 FRS A COMPTER DU 07/02/94
Numéro d'observation
2584
Date d'ajout
07/12/1993
Description
Faillite non personnelle JUGEMENT PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL) - CESSATION DES PAIEMENTS : 03/12/93 REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME P. LAURENT 5, RUE E. LE GUEN A ST MALO ADMINISTRATEUR : ME BIDAN 27, COURS RAPHAEL BINET A RENNES AVEC MISSION D'ASSISTANCE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS JUSQU'AU 06/06/94 A COMPTER DU 07/12/93
Numéro d'observation
2554
Date d'ajout
03/12/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements PROCES-VERBAL DE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU :03/12/93
Numéro d'observation
1584
Date d'ajout
25/10/1985
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS (LOI DU 30/12/81) A COMPTER DU 31/10/84
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DU S.S. DE ST MALO, LES FOUGERAIS A ST JOUAN DES GUERETS LE POND'HET A COMPTER DU 18/09/79 TRANSFERT DU S.S. DE ST JOUAN DES GUERETS, LE POND'HET A ST MALO, LES FOUGERAIS A COMPTER DU 09/10/86 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 495 459.31 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).