Entreprise : SA FRANCE DELICATESSE FRANDEL - SIREN 302 506 209
Identité
Dénomination
SA FRANCE DELICATESSE FRANDEL
SIREN (siège)
302 506 209
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1972
Date de fin de la personne morale
26/10/2071
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
600000 Francs français
Adresse du siège
15 RUE DU MOULIN A CAILLOUX 94310 ORLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMODIA CLAUDINE LUCETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Orly
Nom, Prénom(s)
BENJAMIN MOSKOWITZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1914
Commune de résidence
HELMHURST NEW YORK
Nom, Prénom(s)
DUHAMEL JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KAHN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Orléans
Nom, Prénom(s)
MARLOW WILLIAM GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Commune de résidence
HERTFORSHIRE (ANGLETERRE)
Nom, Prénom(s)
MARZOLF JEAN CLAUDE MICHEL JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
MONTLERY
Nom, Prénom(s)
MULLER HEINZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
NEW YORK (U.S.A.)
Nom, Prénom(s)
SIR OULTON WADE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1932
Commune de résidence
CHESTER (ANGLETERRE)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/10/1972
Siret
30250620900030
Enseigne
FRANCE FROMAGE
Code APE
5711
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exportation de produits alimentaires
Adresse
15 RUE DU MOULIN A CAILLOUX
94310 , ORLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1128
Date d'ajout
16/03/1995
Description
Radiation - clôture des opérations de liquidation le 07 03 1995
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33344
Date d'ajout
09/03/1995
Description
Jugement du 07 03 1995 (Aff : 89/665) Clôture pour insuffisance d'actif Juge cré : m démaria - liquidateur : me Pellegrini
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/01/1995
Description
Arrêt de la cour d'appel De Paris en date du 13 01 1995, a déclaré nul le jugement rendu le 19 01 1993 par le tribunal de commerce de Créteil prononçant la faillite personnelle pour 10 ans et la mise à charge du passif à hauteur de 2 000 000 francs à l'encontre de sir Oulton Wade né le 24 12 1932 à chester (grande Bretagne) demeurant : Chorlton Lodge chester grande Bretagne, Pdg de la sa
Numéro d'observation
78044
Date d'ajout
03/02/1992
Description
Report de la date de cessation des paiements au 22.05.1988 par jugement en date du 28.01.1992 - juge cré : m. démaria - liquidateur : me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
7266
Date d'ajout
30/11/1989
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Dcp Jugement du 30.11.1989 N° 89/665 Cessation des paiements en date du 25.11.1989 Conversion en liquidation judiciaire ce Meme-jour jugé cré: M. démaria Liquidateur: Me Pellegrini 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
7057
Date d'ajout
22/11/1989
Description
Déclaration de cessation des paiements le 22 Novembre 1989 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du Age du 15 10 1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).