Entreprise : SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES - SIREN 302 495 080
Identité
Dénomination
SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES
Sigle
SME
SIREN (siège)
302 495 080
Date d'immatriculation au RNE
09/09/1959
Date de fin de la personne morale
08/09/2058
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
580 RUE DES GALIBOTS 59490 SOMAIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE SESSEVALLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZAYONNET JACKY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Rivière
Nom, Prénom(s)
DIWUY DAVID
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Somain
Nom, Prénom(s)
FORTIN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Dénomination
ALTUS CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/06/2012
Siret
30249508000038
Enseigne
S. M. E.
Code APE
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Activité principale
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Adresse
580 RUE DES GALIBOTS
59490 , SOMAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE SESSEVALLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30249508000020
Code APE
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Activité principale
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Adresse
21 CHE DES RUELLES
59490 , SOMAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3330
Date d'ajout
19/06/2019
Description
Suivant jugement en date du 19/06/2019, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prononcé la conversion en Liquidation Judiciaire et a désigné en qualité de Liquidateur : SELARL MIQUEL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Simon MIQUEL - 257, rue Saint Julien 59500 DOUAI ; et a maintenu la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître Laurent MIQUEL, 119 rue Jacquemars Giélée 59000 LILLE, en qualité d'Administrateur Judiciaire jusqu'à la signature des actes de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2647
Date d'ajout
16/05/2019
Description
Suivant jugement en date du 15/05/2019, le Tribunal de Commerce de DOUAI a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la SAS Groupe LECLERE 61 avenue de la République 02100 SAINT QUENTIN.
Numéro d'observation
1741
Date d'ajout
20/03/2019
Description
Par Jugement du 20/03/2019,Le Tribunal de Commerce de DOUAI a autorisé le maintien de l'activité jusqu'au terme de la Période d'Observation.
Numéro d'observation
572
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Par jugement en date du 29/01/2019, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé le redressement judiciaire, a désigné en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL MIQUEL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Simon MIQUEL, 257 rue Saint Julien 59500 Douai, en qualité d'Administrateur Judiciaire : SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Laurent MIQUEL, 119 rue Jacquemars Giélée 59000 LILLE avec mission d'assistance, a fixé une période d'observation de 6 mois et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements: 01/03/2018. à compter du 29/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).