Entreprise : SA FERNAND LEVEAUX - SIREN 302 431 788
Identité
Dénomination
SA FERNAND LEVEAUX
SIREN (siège)
302 431 788
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1955
Début d’activité
01/06/1955
Date de fin de la personne morale
31/05/2055
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Activités des sociétés holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
96000 EUR
Adresse du siège
100 B RUE FAIDHERBE 59127 WALINCOURT-SELVIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 18
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVEAUX DIDIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Walincourt-Selvigny
Nom, Prénom(s)
LEVEAUX BEATRICE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Walincourt-Selvigny
Dénomination
CHD AUDIT HAUTS DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeneuve-Saint-Germain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1955
Siret
30243178800025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
100 B RUE FAIDHERBE
59127 , WALINCOURT-SELVIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 18
Observations
Numéro d'observation
3597
Date d'ajout
19/08/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/07/2013 : Partant : EGOT Françoise, Membre du conseil de surveillance Partant : SOLO Caroline, Membre du conseil de surveillance Partant : LEVEAUX Henri, Président du conseil de surveillance Partant : LEVEAUX Léo, Vice-président du conseil de surveillance Changement de qualité : LEVEAUX Didier, Directeur général unique devient Président Transformation de la société à compter du 25/07/2013 Ancienne forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance (SADIR) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
454
Date d'ajout
15/03/2006
Description
Nomination de Mr Ropars Olivier en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Bruneau Bernard Date d'effet : 14/02/2006
Numéro d'observation
485
Date d'ajout
20/03/2001
Description
Prorogation de la durée de la société de 50 ans soit jusqu'au 31.05.2055 ; Augmentation du capital social qui passe de 560 000 F à 629 718.72 F et conversion en 96 000 euros. Date d'effet : 15/02/2001
Numéro d'observation
607
Date d'ajout
23/03/2000
Description
Transformation de la société anonyme en "société anonyme à directoire et conseil de surveillance" ; Nomination de Mr Leveaux Henri (précédemment administrateur et directeur général ) de mmes Solo-Leveaux Caroline et Egot-Leveaux Françoise en qualité de membres du conseil de surveillance ; Nomination de Mr Leveaux Henri en qualité de président du conseil de surveillance et mme Solo-Leveaux Caroline en qualité de vice-présidente du conseil de surveillance, Mr Leveaux Didier (précédemment président du conseil d'administration) en qualité de président du directoire et de Mr Leveaux Léo (précédemment directeur général et administrateur) en qualité de membre du directoire et directeur général. Date d'effet : 30/12/1999
Numéro d'observation
409
Date d'ajout
02/03/1999
Description
Nomination de Mr Etienne Thery en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de Mr Bernard Bruneau en qualité de commissaires aux comptes suppléant en remplacement de Mrs Christian paletté et Didier Hequette respectivement commissaires aux comptes titulaire et suppléant (Démissionnaires) à compter du 29.01.99.
Numéro d'observation
1467
Date d'ajout
22/09/1998
Description
Changement de date de clôture de l'exercice social 30.09 Au Lieu du 31.03 (l'exercice en cours sera clôturé le 30.09.98), à/C du 11.08.98
Numéro d'observation
1306
Date d'ajout
13/08/1998
Description
Régularisation : Adoption d'un objet social conforme à l'activité de holding "le contrôle la prise de participation ou d'intérêts dans toutes STES et entreprises commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières constituées ou à constituer l'acquisition la propriété l'Administration et la vente de tous immeubles l'acquisition la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières l'acquisition la gestion et la vente de tous brevets et droits de propriété industrielle l'activité de conseil en gestion et de conseil financier ainsi que l'assistance administrative dans toutes STES ou entreprises et généralement toutes opérations commerciales financières industrielles et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la Reali- sation sation" a/C du 15.05.98.
Numéro d'observation
912
Date d'ajout
12/05/1995
Description
Régularisation : Nomination de Mr Didier Leveaux en qualité de président du conseil d'administration en remplacement de Mr Henri Leveaux, nomme directeur général (reste administrateur) à compter du 01.01.95.
Numéro d'observation
1863
Date d'ajout
20/10/1993
Description
Régularisation : Apport partiel d'actif de la branche complète d'activité de broderies à la S.À broderies Leveaux (93 B 64) à/C du 01.04.93 Pv d'age du 14.09.93 - dépôt du 12.10.93.
Numéro d'observation
941
Date d'ajout
18/05/1993
Description
Changement de la date de clôture de l'exercice social : 31.03 Au lieu du 30.09 (l'exercice social en cours aura donc une durée de six mois à titre exceptionnel) a/C du Pv d'age du 31.03.93 - dépôt du 14.05.93.
Numéro d'observation
941
Date d'ajout
19/05/1992
Description
Régularisation : Décès de Mr Fernand Leveaux , administrateur a/C du 15.12. 91 - Dépôt du 14.05.92
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
17/07/1985
Description
Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant à compter du 30/03/85
Numéro d'observation
442
Date d'ajout
18/11/1982
Description
Changement de commissaire aux comptes à compter du 01/10/80
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).