Entreprise : SOFUMET - SIREN 302 373 618
Identité
Dénomination
SOFUMET
SIREN (siège)
302 373 618
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1991
Date de fin de la personne morale
14/02/2025
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
72 RUE DES BAUDEMONS 94320 THIAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CREVAT CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Ris-Orangis
Nom, Prénom(s)
LIVOTI PIETRO (DIT PURI)
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1922
Commune de résidence
Villecresnes
Nom, Prénom(s)
SEGRETO BIAGIO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1930
Commune de résidence
Villecresnes
Nom, Prénom(s)
TORREGROSA ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1935
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
WALTENER MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1984
Siret
30237361800040
Code APE
5601
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fusion des métaux ferrés transactions de Feraille et métaux de toute nature - la transformation de tous métaux.
Adresse
72 RUE DES BAUDEMONS
94320 , THIAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10603
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20908
Date d'ajout
15/02/1991
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
20907
Date d'ajout
15/02/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 26/09/1986
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).