Entreprise : TAFFIN SA - SIREN 302 364 252
Identité
(Entreprise radiée le 13/12/2023)
Dénomination
TAFFIN SA
SIREN (siège)
302 364 252
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1975
Date de fin de la personne morale
27/03/2074
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
507500 EUR
Adresse du siège
178 RUE DU MOULIN 59193 ERQUINGHEM-LYS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D'ACTIVITE DU MOULIN
BP 18
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOMME MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
RATEL BRIGITTE
Nom d'usage
TAFFIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Burbure
Nom, Prénom(s)
LERNOULD BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
CHAVATTE JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
TAFFIN BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Burbure
Dénomination
S.C.P. HEQUET-BRYSELBOUT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Templemars
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/09/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1996
Siret
30236425200056
Code APE
631E
Origine du fonds
Création
Activité principale
stockage de pommes de terre
Adresse
8 RUL DES PLANCHES
51230 , CORROY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/09/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1975
Siret
30236425200049
Code APE
513A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
POMMES DE TERRE, COMMERCE, NEGOCE DE POMMES DE TERRE ET LE TRANS- PORT DE CES PRODUITS.
Adresse
178 RUE 178 rue du Moulin Zone D Activite du Moulin
59193 , Erquinghem-Lys - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D'ACTIVITE DU MOULIN
BP 18
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19276
Date d'ajout
13/12/2023
Description
Radiation à la suite du jugement du Tribunal de Commerce de LILLE pour clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19275
Date d'ajout
13/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 08/12/2023 .
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
12/12/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 08/12/2023 .
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
12/12/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
05/03/2008
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 29/01/2008 nommant Madame THIRIEZ Marie-Laetitia en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Monsieur MEAUXSOONE Gérard.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
27/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 29/01 /2008 nommant Mme THIRIEZ Marie-Laëtitia en qualit é de Juge-Commissaire en remplacement de Monsieur MEAUXSOONE Gérard.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
22/02/2008
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 08/01/2008 disant que désormains Maitre Yvon PERIN Mandataire Judiciaire exercera les missions qui lui ont été jusqu'à présent dévolues en qualité d'associé de la Selarl YVON PERIN.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
07/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 08/01 /2008 disant que désormais Maître Yvon Perin, Mand ataire Judiciaire, exercera les missions qui lui o nt été jusqu'à présent dévolues en qualité d'assoc ié de la Selarl Yvon Perin dans la procédure de la sus-nommée.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
19/04/2004
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 22/01/2004 autorisant dans le cadre de la liquidation judiciaire la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 11/11/2003.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
26/01/2004
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 26/01/2004 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 22/01/2004 AUTORISANT dans le cadre de la Liquidation Judiciaire LA POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU11/11/2003.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
14/10/2003
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 30/09/2003 autorisant dans le cadre de la liquidation judiciaire la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 16/10/2003.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
09/10/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 09/10/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 30/09/2003 autorisant dans le cadre de la liquidation judiciaire la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 16/10/2003.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
15/09/2003
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 11/09/2003 prononçant la liquidation judiciaire Administrateur : Me Jean-Jacques BONDROIT 119 rue Jacquemars Giélée 59000 LILLE Mandataire Liquidateur : Me Yvon PERIN 74 avenue du Peuple Belge 59800 LILLE. Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 25/09/2003 pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
15/09/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 15/09/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 11/09/2003 prononçant la Liquidation Judiciaire Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au : 25/09/2003 pour les seuls besoins de la Liquidation Judiciaire. Administrateur: Maître BONDROIT Jean-Jacques 119 Rue JacquemarsGiélée 59000 LILLE Liquidateur : Maître PERIN Yvon 74 Avenue du Peuple Belge 59000 LILLE
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
05/08/2003
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 24/07/2003 maintenant la période d'observation jusqu'au 05/12/2003.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/08/2003
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 24/07/2003 nommant M. BINAULD Michel en qualité de Juge-Commissaire suppléant en remplacement de M. DUJARDIN Jacques.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/08/2003
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 01/07/2003 maintenant la période d'observation jusqu'au 05/12/2003.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
28/07/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 28/07/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 24/07/2003 nommant Monsieur BINAULD Michel en qualité de Juge-Commissairesuppléant en remplacement de Monsieur DUJARDIN Jacques.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
28/07/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 28/07/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 24/07/2003 maintient lapériode d'observation jusqu'au 05/12/2003.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/07/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 04/07/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 01/07/2003 maintient lapériode d'observation jusqu'au 05/12/2003.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/06/2003
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 20/05/2003 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/12/2003.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/06/2003
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 18/03/2003 maintenant la période d'observation jusqu'au 05/06/2003.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/06/2003
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 23/01/2003 maintenant la période d'observation jusqu'au 05/06/2003.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/05/2003
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 23/05/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 20/05/2003 prolongeant LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 05/12/2003.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/03/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 21/03/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 18/03/2003 maintient lapériode d'observation jusqu'au 05/06/2003.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/02/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 03/02/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 23/01/2003 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/06/2003.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/12/2002
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 05/12/2002 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 05/06/2003 Cessation des paiements en date du 05/12/2002 Juge-Commissaire : Monsieur Gérard MEAUXSOONE Représentant des créanciers : Maitre Yvon PERIN 74 avenue du Peuple Belge 59800 LILLE Administrateur : Maitre Jean-Jacques BONDROIT 119 rue Jacques Giélée 59000 LILLE, dont la mission est outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, d'assiter le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/12/2002
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 12/12/2002 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 05/12/2002 pronon çant le Redressement Judiciaire et fixant la fin d e la période d'observation au 05/06/2003. Cessatio n des paiements en date du 05/12/2002. Juge Commis saire : M MEAUXSOONE Gérard Juge-commissaire suppl éant : Monsieur DUJARDIN Jacques Représentant des Créanciers : ME PERIN Yvon 74, avenue du Peuple Be lge 59800 LILLE Administrateur : Maître BONDROIT J ean-jacques 119 Rue Jacquemars giélée 59000 LILLE dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui so nt conférés par la loi, d'assister le débiteur dan s tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/12/2002
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 06/12/2002 : Dépôt le 05/ 12/2002 de la déclaration de cessation des paiemen ts au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/11/1996
Description
(Divers) Historique : SIEGE SOCIAL IMMATRICULE AU RCS DE LILLE SOUS LE No B 302 364 252 (75 B 62) TRANSFORMATION DE LA SA EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/03/1975
Description
Historique : NOM COMMERCIAL : TAFFIN. PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DES 27.28 /1/1975 MODIFICATION DU 21.4.1982 : LOCATION LICEN CE ZONE LONGUE A N 59866 RECUE EN LOCATION GERANCE DE MR EMILE LEFEBVRE RC VALENCIENNES A 558 701 70 6 A COMPTER DU 12.11.1981 -MOD. DU 25.3.1986 : PRI SE EN LOCATION-GERANCE D'UNE LICENCE DE TRANSPORT ZONE LONGUE CLASSE A N0 031.932 ET UN TRACTEUR DE MARQUE SCANIA 5623 EY 59 DE 38 TONNES AVEC REMORQU E DE MARQUE MOL 2611 FJ 59 DE 32 TONNES, SUIVANT A CTE S.S.P.DU DU 20.9.1985, CONSENTIE PAR MR ROGER STYLE DE CONDE SUR ESCAUT-RCS VALENCIENNES 57 A 88 0-A DATER 7.10.1985. -MISE EN HARMONIE DES STATUTS -A.G.E.DU 29.6.1985. -MODIFICATION DU 21/11/1995 : APPORT PARTIEL D'ACTIF A LA SARL RATEL DONT LE S IEGE SOCIAL EST SITUE A ERQUINGHEM LYS ZONE D'ACTI VITE DU MOULIN RCS LILLE B 339 771 644, DE LA BRAN CHE COMPLETE ET AUTONOME D'ACTIVITE DE " TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES" - A DATER DU 01/07/1994. ETABLISSEMENT SECONDAIRE EXPLOITE HORS RESSORT : - RCS EPERNAY 96 B 111
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).