Entreprise : SCHAFER INTERMODO FRANCE SA - SIREN 302 278 932
Identité
(Entreprise radiée le 31/12/1999)
Dénomination
SCHAFER INTERMODO FRANCE SA
SIREN (siège)
302 278 932
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1974
Date de fin de la personne morale
20/10/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1754200 Francs Français
Adresse du siège
2 RUE DU CANAL 57970 BASSE-HAM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHAFER-HENRICHS BEATE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Nom, Prénom(s)
CAPPELIER JEAN-BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Hem
Nom, Prénom(s)
NEVEUX MARCEL , LUCIEN , GASTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Lys-lez-Lannoy
Nom, Prénom(s)
BOGGEMANN UDO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Nom, Prénom(s)
BENGARD GUNTER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1940
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1974
Siret
30227893200058
Code APE
515J
Origine du fonds
Création
Activité principale
NEGOCE MATERIEL THERMIQUES..
Adresse
2 RUE 146 rue de la Gare
59170 , Croix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/10/1993
Description
Radiation : transfert du siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/10/1974
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA CROIX DIMANCH E DU 5/10/74 12/9/85 : MISE EN HARMONIE DES STATUT S MODIFICATION DU 14/2/1991 : VENTE DE LA PARTIE D U FONDS CONSISTANT AU NEGOCE DE MATERIELS THERMIQU ES ET LEURS ACCESSOIRES A LA SA DES ETS LOUBERT ET CIE EN DATE DU 20/12/1990 LA SOCIETE NORD PICARDI E TEHRMIC CONSERVE LA PARTIE DU FONDS "IMPORT" MOD IFICATION DU 16/9/1991 : EN DATE DU 26/6/1991 DECI SION DE CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL RADIA TION DU 26/10/1993 : CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT A DATER DU 1/7/1993 ET TRANSFERT AU 2 RUE DU CANAL - BASSE HAM - 57110 YUTZ RCS THIONVILLE 9 3B218
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 01/07/1993. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).