Entreprise : PHILIPPE LAISNE - SIREN 302 262 977
Identité
Dénomination
PHILIPPE LAISNE
SIREN (siège)
302 262 977
Date d'immatriculation au RNE
19/03/1975
Début d’activité
16/04/1985
Date de fin de la personne morale
18/03/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
optique et lunetterie
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
38200 EUR
Adresse du siège
20 RUE GARENGEOT 35500 VITRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COGREL FRANCOIS-REGIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Janzé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/04/1985
Siret
30226297700028
Enseigne
OPTIQUE 2000
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
optique et lunetterie
Adresse
20 RUE GARENGEOT
35500 , VITRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/03/2011
Description
: Changement de la forme juridique * DU 01.08.2001 AU01.01.2011, SAS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/05/2008
Description
: RESPONSABLE TECHNIQUE (OPTIQUE) : * LE NEVE FRANCK, NE LE 07.08.1971 A PARIS (14EME) DOMICILIE A MAYENNE, 10 RUE QUETTIER.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/05/2008
Description
: Changement de la forme juridique de SARL en SAS
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/03/1975
Description
Historique des observations depuis le 19/03/1975 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * SARL BERNARD LAISNE - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.01.1975 AU 16.04.1985, VITRE, 48 RUE POTERIE. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 16.04.1985 AU 01.08.2001, SARL UNIPERSONNELLE
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 20 rue Garengeot 35500 Vitré : Observation depuis le 19/03/1975 : - DEBUT D'ACTIVITE : 16.04.1985 - ACQUIS DE LAISNE BERNARD, RCS RENNES A 609 112 783, PUBLICITE : LES NOUVELLES DE BRETAGNE DU 19.02.1988. - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.01.1975 AU 16.04.1985, VITRE, 48 RUE POTERIE, LOCATION-GERANCE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).