Entreprise : ARYSTA LIFESCIENCE FRANCE - SIREN 302 203 914
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2019)
Dénomination
ARYSTA LIFESCIENCE FRANCE
SIREN (siège)
302 203 914
Date d'immatriculation au RNE
12/10/1984
Date de fin de la personne morale
11/10/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
426857.25 EUR
Adresse du siège
7 QUAI ANDRE CITROEN 75015 PARIS 15 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7-11-TOUR CRISTAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEORGHIOU JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
GOURGUES THIERRY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
Lafaige de Gaillard GUILHEM
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
Brilleman HILDO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2016
Siret
30220391400106
Code APE
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds incluant l'activité de force de vente, activité technico commerciale rattachées, clientèle France, contrats y afférent, mise à disposition des autorisations de mises sur le marché liées et futures comprises dans l'activité de commerce de tous produits naturels en Provenance de la Mer.
Adresse
PARC TECHNOPOLITAIN ATALANTE
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/1983
Siret
30220391400049
Code APE
515L
Adresse
229 RUE JEAN JAURES
59970 , FRESNES-SUR-ESCAUT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
30220391400056
Code APE
515L
Adresse
53 AV DE SAINT AMAND
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
30220391400064
Code APE
515L
Adresse
17 RUE DES GLACIS
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2000
Siret
30220391400072
Code APE
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Code APRM
2020ZZ - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Code APRM
2020ZZ - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Code APRM
2020ZZ - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Adresse
1 RUE NOTRE DAME
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2015
Siret
30220391400098
Code APE
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de commerce incluant l'activité de force de vente ainsi que les fonctions technico-commerciales qui y sont rattachées, de la clientèle France et contrat y afférents, ainsi que la mise à disposition des autorisations de mises sur le marché liées et futures dépendant de l'activité de commerce en gros, demi-gros de produits agricoles, de produits alimentaires, de chimie et de pesticides.
Adresse
RTE D ARIX
64150 , NOGUERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2015
Siret
30220391400080
Code APE
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Adresse
33 AV DU MAINE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR MONTPARNASSE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/04/2018
Siret
30220391400114
Code APE
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Adresse
7 QUAI ANDRE CITROEN
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7-11-TOUR CRISTAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4436
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Radiation du RCS le 11/07/2019 avec effet au 08/07/2019 Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5568
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Radiation du RCS le 11/07/2019 avec effet au 08/07/2019 TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A L'ASSOCIE UNIQUE
Numéro d'observation
2015B2303225
Date d'ajout
09/07/2019
Description
Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique "UPL FRANCE" sis 132-190 Boulevard de Verdun, Energy Park Bat 4 - 92400 Courbevoie 752 099 010 RCS Nanterre)
Numéro d'observation
2015B2303228
Date d'ajout
09/07/2019
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
2015B2303223
Date d'ajout
09/07/2019
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 28-05-2019
Numéro d'observation
2015B2303219
Date d'ajout
20/06/2019
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-05-2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/11/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).