Entreprise : SA CARTON PUBLICIT MARTIN CIE - SIREN 302 067 533
Identité
Dénomination
SA CARTON PUBLICIT MARTIN CIE
Sigle
CPMC
SIREN (siège)
302 067 533
Date d'immatriculation au RNE
02/10/1974
Début d’activité
02/10/1974
Date de fin de la personne morale
01/10/2024
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
FABRICATION ET VENTE DE CARTONNAGES PUBLICITAIRES
Code APE
1721B - Fabrication de cartonnages
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
6 CITE GRISET 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROZE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
VERCEL GILLES , JEAN-PIERRE , MARCEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Chatou
Dénomination
CESCNA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/10/1974
Siret
30206753300059
Nom commercial
CARTONNAGES PUBLICITAIRES MARTIN ET CIE
Code APE
1721B - Fabrication de cartonnages
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION ET VENTE DE CARTONNAGES PUBLICITAIRES
Adresse
6 CITE GRISET
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Siret
30206753300026
Code APE
1721B - Fabrication de cartonnages
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication de cartonnages
Adresse
2 RUE CAMILLE CRESPIN DU GAST
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/12/1985
Siret
30206753300067
Code APE
1721B - Fabrication de cartonnages
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication de cartonnages
Adresse
148 RUE OBERKAMPF
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30206753300018
Code APE
212B
Adresse
75 RUE DE LA FONTAINE AU ROI
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1974B0635039
Date d'ajout
22/08/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 22/08/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
29/10/2013
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 29/10/2013, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201303255, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 30/06/2012, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. Antoine Bekkers, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M. Guy Elmalek, LIQUIDATEUR SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
16/10/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 12-10-2009, arrêtant le plan de redressement, désigne MONSIEUR VERCEL GILLES comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL EN LA PERSONNE ME LE GUERNEVE met fin à la mission de l'administrateur SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne Me LE GUERNEVE, 41 rue du Four 75006 Paris, maintient ,MAÎTRE AYACHE, 5/7 RUE DE L'AMIRAL COURBET 94160 SAINT MANDE ,, sous le numéro P200800293
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
15/09/2009
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 14/09/2009 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 3 MOIS A COMPTER DU 04/05/2009
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
10/03/2009
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 09-03-2009 NOMMANT M BRAIN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
09/03/2009
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 09/03/2009 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 3 MOIS A COMPTER DU 04/02/2009
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
08/10/2008
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE paris EN DATE DU 06-10-2008 NOMMANT M.ELMALEK JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
07/10/2008
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 06.10.2008 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 04.10.2008
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
17/06/2008
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 16.06.2008 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 04.06.2008
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
09/05/2008
Description
JUGEMENT DU 06.05.2008. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.ROCHE
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
18/03/2008
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 17.03.2008 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 2 MOIS A COMPTER DU 04.04.2008
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/02/2008
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE EN DATE DU 04.02.2008 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 080293 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 15.03.2007, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE : M.BAUDOUIN, ADMINISTRATEUR : SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL EN LA PERSONNE ME LE GUERNEVE 41 RUE DU FOUR 75006 PARIS, AVEC POUR MISSION : ASSISTER, MANDATAIRE JUDICIAIRE : ME AYACHE 5.7 RUE DE L'AMIRAL COURBET 94160 SAINT MANDE, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION EXPIRANT LE 04.04.2008, LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION AU BODACC.
Numéro d'observation
98498
Date d'ajout
24/03/2004
Description
CETTE SOCIETE EST SAS UNIPERSONNELLE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).