Entreprise : CHARLES CIP - SIREN 302 001 169
Identité
Dénomination
CHARLES CIP
SIREN (siège)
302 001 169
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1975
Début d’activité
09/12/1974
Date de fin de la personne morale
26/01/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation directe ou indirecte, prise à bail, mise en gérance de tous fonds de commerce, vente de housse en plastique pour carrosserie et garagistes,tous accessoires pour l'automobile, matériel agricole, bateaux.
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
PARC D AFFAIRES DES PORTES 27100 VAL-DE-REUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOFFREDO PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DUTHILLEUL ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
HBF SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Val-de-Reuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/12/1974
Siret
30200116900051
Nom commercial
CHARLES CIP
Enseigne
CHARLES CIP
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation directe ou indirecte, prise à bail, mise en gérance de tous fonds de commerce, vente de housse en plastique pour carrosserie et garagistes,tous accessoires pour l'automobile, matériel agricole, bateaux.
Adresse
PARC D AFFAIRES DES PORTES
27100 , VAL-DE-REUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
30200116900044
Code APE
518M
Adresse
RUE DU PRE AUX BOEUFS
76800 , SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13473
Date d'ajout
21/12/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 21/12/2023 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SCP Mandateam représentée par Me Maxime Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10749
Date d'ajout
12/10/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux, prononce en date du 12/10/2023, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30/09/2023 désigne Administrateur SELARL Ajassociés représentée par Me Coustans 10 Place Dupont de l'Eure 27000 Évreux avec pour mission : d'assister la société débitrice dans tous les actes de gestion, Mandataire judiciaire SCP Mandateam représentée par Me Maxime Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux, et ouvre une période d'observation expirant le 12/04/2024 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc Nature de la procédure d'insolvabilité : Non concerné .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/08/2003
Description
Historique des observations depuis le 14/08/2003 : Dépôt de constitution au GTC ROUEN le 27/01/1975 sous le n° 52. Transfert du siège au GTC EVREUX à compter du 1/8/03 sans maintien d'une activité à l'ancien siège. Journal Publicateur : LES AFFICHES DE NORMANDIE - ROUEN du 9/7/03 Journal Publicateur : L'EURE AGRICOLE du 10/7/03
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).