Entreprise : LE COMMERCE - SIREN 301 920 963
Identité
Dénomination
LE COMMERCE
SIREN (siège)
301 920 963
Date d'immatriculation au RNE
21/01/1975
Début d’activité
01/01/1975
Date de fin de la personne morale
20/01/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Directement ou indirectement, l'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant et débit de boissons
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital social
38264.7 EUR
Adresse du siège
21 RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
HOLDING ZANNIER
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Cambrai
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1975
Siret
30192096300024
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Directement ou indirectement, l'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant et débit de boissons
Adresse
21 RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30192096300016
Enseigne
VILLA TORIANI
Code APE
553A
Adresse
15 RUE SAINT-JACQUES
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
77
Date d'ajout
12/01/2009
Description
Transformation de la société à compter du 27.11.2008 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Changement de dénomination à compter du 27/11/2008 Ancienne : RAYMOND MAIRESSE ET CIE Nouvelle : SARL LE COMMERCE Modification d'activité de l'établissement principal situé 21 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59400 Cambrai à compter du 27/11/2008 Ancienne : Directement ou indirectement, l'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant et débit de boissons sans alcools, la location avec ou sans promesse de vente, la sous location, l'achat, la construction ou l'aménagement de tous immeubles ou parties d'immeubles en vue de l'Exploitation sus indiquée. Nouvelle : l'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant et débit de boissons Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/11/2008 : Partant : SAS SAS HOLDING ZANNIER représentée par ZANNIER VIRGINIE, Administrateur Partant : ZANNIER CHANTAL, Administrateur Partant : DEMONT Bernard, Commissaire aux comptes titulaire Changement de qualité : ZANNIER LAURENT, Président directeur général et administrateur devient Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
966
Date d'ajout
15/05/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/04/2008 : Partant : BAYE Raymonde, ADMINISTRATEUR Partant : MAIRESSE Chantal, ADMINISTRATEUR Partant : MAIRESSE Raymond, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL Nouveau : ZANNIER LAURENT, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ADMINISTRATEUR Nouveau : ZANNIER CHANTAL, ADMINISTRATEUR Nouveau : SAS SAS HOLDING ZANNIER REPRESENTEE PAR ZANNIER VIRGINIE, ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
2451
Date d'ajout
10/12/2002
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI N.R.E - MR MAIRESSE RAYMOND EST PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL. Date d'effet : 26/10/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).