Entreprise : SAS QUINTANA - SIREN 301 896 585
Identité
(Entreprise radiée le 02/02/2023)
Dénomination
SAS QUINTANA
SIREN (siège)
301 896 585
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1975
Date de fin de la personne morale
17/03/2035
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
51 RUE DU MOULIN 60000 TILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUINTANA VINCENT , JEAN-MARC , SYLVAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Tillé
Nom, Prénom(s)
ACH YVES-ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT CONSEIL HOLDING
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/03/1975
Siret
30189658500025
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise de bâtiment, génie civil, béton prêt à l'emploi, matériaux deestinés à la construction, transports routiers, services de transports publics de marchandises, location de véhicules de transports de marchandises.
Adresse
51 RUE 51 rue du Moulin
60000 , Tillé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/1987
Siret
30189658500017
Code APE
452B
Adresse
6 RUE DE LA BAUVE
60000 , BEAUVAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/02/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
30189658500033
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
AV DE L'EUROPE
76220 , GOURNAY-EN-BRAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT CLAIR
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
02/02/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
02/02/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 31/01/2023
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
18/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 16-06-2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2014/152, désigne liquidateur SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ autorise le maintien de l'activité jusqu'au 31-07-2015.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/11/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 18/11/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 05/02/2015
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/08/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a prononcé en date du 05/08/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014/152, date de cessation des paiements le 01/07/2014, et a désigné juge commissaire : Monsieur Pierre DEVILLAIRE, administrateur : Maître Jean RONGEOT 28 rue Sire Firmin Leroux BP 40335 80000 AMIENS CEDEX 1, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 03/02/2015, et a ouvert une période d'observation expirant le 05/02/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/03/1975
Description
Historique : JOURNAL PUBLICATEUR: OISE MATIN - APP ORT PARTIEL DE CLIENTELE A LA SOCIETE MB LES MAISO NS DU BEAUVAISIS. - MISE EN HARMONIE DES STATUTS A VEC LES LOIS DES 10.12.1981, 3.01.1983, 30.04.1983 ET 01.03.1984 -Transformation de la Société Anony me en Société par Actions Simplifiée à dater du 03 /12/2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).