Entreprise : SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE - SIREN 301 856 704
Identité
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE
SIREN (siège)
301 856 704
Date d'immatriculation au RNE
17/01/1975
Début d’activité
01/01/1975
Date de fin de la personne morale
16/01/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exercice de la profession d'expert-comptable telle qu'elle est définie par les textes législatifs et règlementaires.
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
173 RUE ZI DES AFFORETS - RUE INGENIEUR SANSOUBE 74800 La Roche-sur-Foron FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES AFFORETS
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRIAZ SIMON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Bonneville
Nom, Prénom(s)
TRIAZ CHRISTIAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Saint-Pierre-en-Faucigny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1975
Siret
30185670400020
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Adresse
173 RUE ZI DES AFFORETS - RUE INGENIEUR SANSOUBE
74800 , La Roche-sur-Foron - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES AFFORETS
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/004363
Date d'ajout
14/11/2006
Description
Modification autre MR TRIAZ CHRISTIAN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE EST MAINTENU MAIS IL EST NOMME PRESIDENT DU CA ET DIRECTEUR GENERAL. MR GABRIELLI HENRI PRESIDENT DU CA ET DIRECTEUR GENERAL EST MAINTENU MAIS IL EST NOMME DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR JOURNAL D'ANNONCES LEGALES LE FAUCIGNY EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2006 date d'effet : 06/11/2006
Numéro d'observation
F05/001917
Date d'ajout
02/06/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DIRECTEUR GENERAL DELEGUE PARTANT MR RUBIN DELANCHY LILIAN date d'effet : 29/04/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).