Entreprise : BOREAL - SIREN 301 853 818
Identité
(Entreprise radiée le 18/06/2020)
Dénomination
BOREAL
SIREN (siège)
301 853 818
Date d'immatriculation au RNE
05/11/1991
Fermeture de l'établissement - 30185381800054
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2020
Fermeture de l'établissement - 30185381800047
- Date d'effet de la fermeture : 13/12/2007
Date de fin de la personne morale
04/11/2035
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
91855.66 EUR
Adresse du siège
17 RUE JEAN BAPTISTE OGIER 42100 SAINT-ETIENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DU BOIS D'AVAIZE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CREPET PIERRE , LOUIS , EMILE , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Saint-Marcel-Bel-Accueil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/12/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/1991
Siret
30185381800047
Code APE
741J
Adresse
LE VALJOLY
42290 , SORBIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/06/1991
Siret
30185381800054
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et vente de tous produits manufacturés soit directement soit par commission en France et a l'étranger; la prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres côtés ou non côtés dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielle; commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres
Adresse
17 RUE 17 Rue J B Ogier Terrenoire
42100 , Saint-Étienne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Parc du Bois d'Avaize
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/12/2009
Description
: TRANSFORMATION DE LA SA EN SARL A COMPTER DU 13.11.2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/02/2008
Description
: Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 13/12/2007. Ancien siège social et établissement principal: Le Valjoly 42290 Sorbiers.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/11/1991
Description
Historique des observations depuis le 05/11/1991 : PRECEDEMMENT SIEGE A VENISSIEUX (69) 11/13 AVENUE DE LA REPUBLIQUE . GREFFE T.C. LYON -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).