Entreprise : ENTREPRISE ANDRE PERRIER - SIREN 301 691 572
Identité
(Entreprise radiée le 06/11/2019)
Dénomination
ENTREPRISE ANDRE PERRIER
SIREN (siège)
301 691 572
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1974
Date de fin de la personne morale
26/12/2073
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
47110 ALLEZ-ET-CAZENEUVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLONGES CHARLES , ABEL , PAUL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
PERRIER PATRICK , ANDRE , ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
STE LIVRADE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
GOUL MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AGEN
Nom, Prénom(s)
BELOTTI FABIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1920
Commune de résidence
STE LIVRADE SUR LOT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/04/1974
Siret
30169157200020
Code APE
5550
Origine du fonds
Création
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS FABRICATION DE STRUCTURES ET DE TOUS ELEMENTS EN BETON ARME ET BETON PRECONTRAINT DE SUPPORTS ELECTRIQUES DE CLOISONS SECHES EN PLATRE
Adresse
BD. DE LA TOUR
47110 , STE LIVRADE SUR LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10545
Date d'ajout
06/11/2019
Description
Radiation du RCS le 06/11/2019 avec effet au 06/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6945
Date d'ajout
29/07/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 29/07/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1056
Date d'ajout
21/12/1981
Description
PAR LETTRE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1981, MONSIEUR GOUL A REMIS SA DEMISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'ENTREPRISE. EN RAISON DE L'ETAT DE LIQUIDA- TION DES BIENS DE LADITE ENTREPRISE, IL N'A PAS ETE PROCEDE A SON REMPLACE- MENT Date d'effet : 16/11/1981
Numéro d'observation
1020
Date d'ajout
04/12/1981
Description
LA SOCIETE A CESSE TOUTE ACTIVITE DISPARITION DU FONDS Date d'effet : 15/05/1981
Numéro d'observation
986
Date d'ajout
25/11/1981
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1981, MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A PROROGE JUSQU'AU 31 MARS 1982, LE DELAI POUR LA TENUE DE L'ASSEM BLEE DEVANT STATUER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 1981 Date d'effet : 25/11/1981
Numéro d'observation
785
Date d'ajout
24/09/1981
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1981, LE TRIBUNAL A CONVERTI LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS MAITRE GUGUEN A ETE MAINTENU DANS SES FONCTIONS DE SYNDIC Date d'effet : 18/09/1981
Numéro d'observation
490
Date d'ajout
19/05/1981
Description
SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE SUR LOT EN DATE DU 15 MAI 1981 : REGLEMENT JUDICIAIRE MAITRE YANNICK GUGUEN AYANT BUREAU A VILLENEUVE SUR LOT, RUE DU GENERAL BLANIAC A ETE NOMME SYNDIC
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).