Entreprise : PHILIPPE SALVET SA - SIREN 301 654 935
Identité
Dénomination
PHILIPPE SALVET SA
SIREN (siège)
301 654 935
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1982
Date de fin de la personne morale
20/04/2024
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
503081.76 EUR
Adresse du siège
ZI LES VARS RTE LA BARONNE 06640 SAINT-JEANNET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PALMERO ANDRE VINCENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1932
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
SALVET BERTHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1905
Commune de résidence
PARIS (14eME)
Nom, Prénom(s)
SALVET PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Nom, Prénom(s)
THIBAULT NEE SALVET MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1933
Commune de résidence
VERSAILLES (YVELINES)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/09/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
30165493500032
Code APE
4702
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication et commerce en gros de vêtements Confectionnhes, fabrication, vente de tous articles et accessoires se rapportant à la mode masculine et féminine, articles de joaillerie et bijouterie
Adresse
ZI LES VARS RTE LA BARONNE
06640 , SAINT-JEANNET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74972
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11572
Date d'ajout
NC
Description
Suspension Provisoiredes poursuites prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 octobre 1984. Mr Guilloson, 46 rue St Jacques à Marseille (13006) est Désigne en qualité de curateur assiste de Mr Kalpac, expert comptable, 43 Bld de la Blancarde à Marseille, et ce jusqu'au 30 janvier 1985.
Numéro d'observation
11573
Date d'ajout
NC
Description
Suivant jugement du 18 avril 1985, le tribunal de commerce de Marseille à Déclare le Rj de la sa Philippe Salvet, Mr Salvet Philippe, Besposa Sarl , et Renvoyé la procédure au Tc de Nice.
Numéro d'observation
11574
Date d'ajout
NC
Description
Suivant jugement du 22 mai 1985, le Tc de Nice à Prononce le Rj des 3 procédures ci-dessus, vise la date de cessation des paiements au 18 avril 1985. Juge commissaire : Mr rêne Giauffer, syndic : me Pl Ezavin - Aordonne l'apposition des Scelles.
Numéro d'observation
11575
Date d'ajout
NC
Description
Par ordonnance du 28 mai 1985, Mr le juge commissaire à Autorise la continuation de l'exploitation pour une période de 3 mois, rétroactivement à compter du jugement déclaratif.
Numéro d'observation
11576
Date d'ajout
NC
Description
Suivant jugement du 14 juin 1985, le Tc de Nice à Modifie le dispositif du jugement rendu le 22 mai 1985 par ce même tribunal, soit : " constate que le tribunal de céans est saisi de la procédure de Rj de la Sarl Besposa, de Philippe Salvet et de la sa Philippe Salvet
Numéro d'observation
11577
Date d'ajout
NC
Description
Suivant jugement du 2 août 1985 autorisant me Ezavin, syndic du Rj de la Sarl Besposa, de Philippe Salvet et de la sa Philippe Salvet à poursuivre l'exploitation du 17 juillet au 31 juillet 1985, pour l'ensemble des magasins et pour 3 mois uniquement en ce qui concerne le magasin discount à Paris, devant expirer le 31 octobre 1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).