Entreprise : CHARBONNIER GREGORY DELOUPY ET ASSOCIES - SIREN 301 654 794
Identité
Dénomination
CHARBONNIER GREGORY DELOUPY ET ASSOCIES
SIREN (siège)
301 654 794
Date d'immatriculation au RNE
28/09/1987
Date de fin de la personne morale
27/09/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Activités juridiques
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
203214.28 EUR
Adresse du siège
40 RUE PARTOUNEAUX 06500 MENTON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARBONNIER ANNE-CHARLOTTE , JACQUELINE , MARIE
Nom d'usage
CHARBONNIER-GALLO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
CHARBONNIER PIERRE-ALEXANDRE , MAURICE , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Menton
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
30165479400017
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
40 RUE PARTOUNEAUX
06500 , MENTON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
26898
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Nice
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Nice
Numéro d'observation
26897
Date d'ajout
NC
Description
CREATION DE LA SCP : ASSOCIATION DE ME BROCARD ET ME MASSIERA : NOMINATION J.O. DU 100574 NOMINATION DE ME DIDIER COMME ASSOCIE DE ME BROCARD : J.O. DU 09/09/81 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 243 918.43 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CREATION DE LA SCP : ASSOCIATION DE ME BROCARD ET ME MASSIERA : NOMINATION J.O. DU 100574 NOMINATION DE ME DIDIER COMME ASSOCIE DE ME BROCARD : J.O. DU 09/09/81 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 243 918.43 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).