Entreprise : UNION FRANCAISE D'EXPORTATION - SIREN 301 621 371
Identité
(Entreprise radiée le 02/03/2023)
Dénomination
UNION FRANCAISE D'EXPORTATION
SIREN (siège)
301 621 371
Date d'immatriculation au RNE
16/08/1974
Début d’activité
14/08/1974
Date de fin de la personne morale
15/08/2024
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
ACHAT ET VENTE DE PRODUITS AGRICOLES OU POUR L'AGRICULTURE, EXPORTATION GROS ET DETAIL, IMPORTATION DES CEREALES ET DERIVES
Code APE
6001
Capital social
1037933.89 EUR
Adresse du siège
RUE DARDELAIN 21160 MARSANNAY-LA-COTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CULTRU MARCEL , PAUL , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
BOLOGNE
Nom, Prénom(s)
FARGES MICHEL , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1931
Commune de résidence
CHENOVE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/08/1974
Siret
30162137100030
Code APE
6001
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ACHAT ET VENTE DE PRODUITS AGRICOLES OU POUR L'AGRICULTURE, EXPORTATION GROS ET DETAIL, IMPORTATION DES CEREALES ET DERIVES
Adresse
RUE RUE DES VIGNES DARDELAIN
21160 , MARSANNAY LA COTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3533
Date d'ajout
02/03/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Dijon le 02/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23770
Date d'ajout
02/12/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
3974
Date d'ajout
02/08/1989
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08/08/89, MONSIEUR MAX RAPHAEL A ETE DESIGNE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.
Numéro d'observation
2254
Date d'ajout
20/04/1989
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 AVRIL 1989, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A DESIGNE MR GUY GILLOT, JUGE COMMISSAIRE, EN REMPLACEMENT DE MR MAX BRULE A COMPTER DU 18/04/89
Numéro d'observation
5227
Date d'ajout
25/11/1988
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1988, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A CONDAMNE EN VERTU DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13.07.67 MR MICHEL FARGES POUR UNE SOMME DE 3 500 000,00 FRS, MR CULTRU MARCEL POUR UNE SOMME DE 3 000 000,00 FRS, MR DEGIORGIS HEINZ POUR UNE SOMME DE 30 000 000,00 FRS. A COMPTER DU 22/11/88
Numéro d'observation
2494
Date d'ajout
02/06/1988
Description
SUIVANT JUGEMENT DU 02.02.88 MR BRULE MAX A ETE CONFIRME EN SA FONCTION DE JUGE COMMISSAIRE. A COMPTER DU 02/02/88
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
22/10/1985
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17.10.85, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 1ER FEVRIER 1984 A COMPTER DU 17/10/84
Numéro d'observation
466
Date d'ajout
13/08/1985
Description
CESSATION D'ACTIVITE DU 1ER AOUT 1985 (DATE DU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICAIRE) - RESTE IMMATRICULEE AU RCS POUR LES BESOINS DU REGLEMENT JUDICIAIRE. A COMPTER DU 01/08/85
Numéro d'observation
407
Date d'ajout
08/08/1985
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 01.08.85, LE TRIBUNAL DE COMMERCEE A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 26.07.85 - JUGE-COMMISSAIRE : MR MAX BRULE SYNDICS : - ME CURE GERARD 2 RUE AMIRAL ROUSSIN 21000 DIJON - ME MAITRE PHILLIPPE 12 RUE BOUHIER 21000 DIJON LE BIEN PUBLIC DU 06.08.85 A COMPTER DU 01/08/85
Numéro d'observation
319
Date d'ajout
31/07/1985
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPOSEE AU GREFFE DU TRIBU- NAL DE COMMERCE EN DATE DU 30.07.1985 A COMPTER DU 30/07/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 808 400.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 037 933.89 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).