Entreprise : PUAUX-ILLY - SIREN 301 524 757
Identité
Dénomination
PUAUX-ILLY
SIREN (siège)
301 524 757
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1994
Début d’activité
28/05/1974
Date de fin de la personne morale
13/12/2044
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
Profession de commissaire-priseur
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
43905.32 EUR
Adresse du siège
21 RUE DE L'AGAU 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ILLY AURORE , MARIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
PUAUX FRANK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/05/1974
Siret
30152475700012
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Profession de commissaire-priseur
Adresse
21 RUE DE L'AGAU
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/030625
Date d'ajout
21/10/2023
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : PIERRE CHAMPION ET FRANK PUAUX Nouvelle mention : PUAUX-ILLY à compter du 29/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/030625
Date d'ajout
21/10/2023
Description
Modification relative aux dirigeants : CHAMPION Pierre nom d'usage : CHAMPION Pierre n'est plus gérant ILLY Aurore Maria nom d'usage : ILLY Aurore devient gérant
Numéro d'observation
F23/030626
Date d'ajout
21/10/2023
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).