Entreprise : SOCIETE LES SIEGES RUSTIQUES - SIREN 301 522 868
Identité
Dénomination
SOCIETE LES SIEGES RUSTIQUES
SIREN (siège)
301 522 868
Date d'immatriculation au RNE
26/12/1955
Dissolution
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
25611.43 EUR
Adresse du siège
25 RUE DES MARTYRS 59141 IWUY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERA HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
HORNAING
Nom, Prénom(s)
LAO MONIQUE
Nom d'usage
BERA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
HORNAING
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1926
Siret
30152286800019
Code APE
361A
Origine du fonds
Création
Activité principale
LOUEUR DE FONDS
Adresse
25 RUE DES MARTYRS
59141 , IWUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
282
Date d'ajout
03/02/2000
Description
REGULARISATION : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE ET NOMINATION DE MME BERA-LAO MONIQUE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR A/C DU PV DU 14.12.99 ; ARRET D'ACTIVITE AU 29.11.99 (INSERTION DANS LE JAL SOUS TOUTES RESERVES).
Numéro d'observation
2103
Date d'ajout
10/12/1999
Description
REGULARISATION : FIN DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE ET VENTE DU FONDS DE COMMERCE DE FABRIQUES DE SIEGES A MME DELCROIX-GALET NADINE (87 A 230) SIS A IWUY, 25, RUE DES MARTYRS, AU PRIX DE 30 000 FRS A COMPTER DU 20.09.97 (ACTE DES 4 ET 8.11.99).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE DETAIL DES MODIFICATIONS PEUT ETRE COMMUNIQUE SUR SIMPLE DEMANDE. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 168 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 25 611.43 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).