Entreprise : CYCLES LOUIS THOMAS - SIREN 301 521 498
Identité
(Entreprise radiée le 20/08/2019)
Dénomination
CYCLES LOUIS THOMAS
SIREN (siège)
301 521 498
Date d'immatriculation au RNE
05/11/1974
Date de fin de la personne morale
04/11/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
47 BD LEON JOUHAUX 63100 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS JEAN , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Lempdes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30152149800016
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Adresse
RTE DEPARTEMENTALE 766
63370 , LEMPDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
30152149800024
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Activité principale
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Adresse
47 BD LEON JOUHAUX
63100 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11215
Date d'ajout
20/08/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6934
Date d'ajout
20/05/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/04/2019 Liquidateur : THOMAS Jean Louis Le siège de la liquidation est fixé à : 32 rue de Clermont 63370 Lempdes Journal d'annonces légales : le semeur hebdo en date du 17/05/2019 Fin des fonctions de directeur général de Madame Monique Chantegrel épouse Thomas
Numéro d'observation
6698
Date d'ajout
11/06/2018
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/05/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).