Entreprise : J.I - SIREN 301 461 083
Identité
(Entreprise radiée le 01/12/2021)
Dénomination
J.I
SIREN (siège)
301 461 083
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1974
Fermeture de l'établissement - 30146108300018
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2021
Date de fin de la personne morale
26/05/2034
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
48000 EUR
Adresse du siège
77 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERNEZ MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LESIEUR GERARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Charny Orée de Puisaye
Dénomination
AUDITPERFORMANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/05/1974
Siret
30146108300018
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Quincaillerie générale gros détail fer fonte tôles métaux le gaz liquéfié le matériel de camping l'Electro ménager la peinture
Adresse
77 BD 077 Boulevard P VAILLANT COUTURIER
94200 , Ivry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
62700
Date d'ajout
01/12/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62700
Date d'ajout
01/12/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 01/12/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Jsa
Numéro d'observation
47661
Date d'ajout
04/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 03/05/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00826 désigne liquidateur SELARL Jsa 42 ter Boulevard Rabelais 94107 Saint-Maur-des-Fossés , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Baronnie- Langet prise en la personne de Me Gilles Baronnie 14 ave du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE
Numéro d'observation
46216
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Pli Non Distribuable Pli refusé par le destinataire
Numéro d'observation
41686
Date d'ajout
16/03/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 15/03/2017 arrête le plan de cession au profit de : Sas Au Forum du Batimant rcs Paris 403 092 968 ,dans le cadre du redressement judiciaire
Numéro d'observation
27709
Date d'ajout
02/11/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 02/11/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00826 , date de cessation des paiements le 30/03/2016 désigne Administrateur Selarl Baronnie- Langet prise en la personne de Me Gilles Baronnie 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec pour mission : d'assister le debiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Selarl Gauthier-Sohm 42 ter Boulevard Rabelais CS 90033 94107 Saint-Maur-des-Fossés , , et ouvre une période d'observation expirant le 02/05/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).