Entreprise : SOTRATER - SIREN 301 461 026
Identité
Dénomination
SOTRATER
SIREN (siège)
301 461 026
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1998
Début d’activité
20/05/1974
Date de fin de la personne morale
19/02/2073
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Le transport de gravais, de déblais et de tous matériaux de travaux publics, opérations de construction de bâtiments de toute nature, les opérations de travaux publics notamment les démolitions, les terrassements, les reprises en sous-¿uvre, les Vrd, les fondations spéciales, transports routiers, location de véhicules automobiles de transports de marchandises
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Capital social
260000 EUR
Adresse du siège
2 CHE LATERAL 94290 VILLENEUVE-LE-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLOT FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Troyes
Nom, Prénom(s)
SEBBAG AARON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINANCIERE YAH
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Villeneuve-le-Roi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/05/1974
Siret
30146102600033
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le transport de gravais, de déblais et de tous matériaux de travaux publics, opérations de construction de bâtiments de toute nature, les opérations de travaux publics notamment les démolitions, les terrassements, les reprises en sous-¿uvre, les Vrd, les fondations spéciales, transports routiers, location de véhicules automobiles de transports de marchandises
Adresse
2 CHE LATERAL
94290 , VILLENEUVE-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1981
Siret
30146102600025
Code APE
451A
Adresse
4 RUE DE L'INDUSTRIE
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10016
Date d'ajout
20/02/2024
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 20/02/2024 nommant M. Charlier Yves juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
75178
Date d'ajout
05/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 05/01/2018 nommant Mme Rivenez Marie juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
10177
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 13/04/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00800 désigne liquidateur Selarl Gauthier-Sohm 42 ter Boulevard Rabelais CS 90033 94107 Saint-Maur-des-Fossés , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Baronnie- Langet prise en la personne de Me Gilles Baronnie 14 ave du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE
Numéro d'observation
9210
Date d'ajout
04/04/2016
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
1408
Date d'ajout
12/01/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 12/01/2016 nommant Selarl Baronnie- Langet prise en la personne de Me Gilles Baronnie 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne administrateur judiciaire en remplacement de l'administrateur judiciaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
92239
Date d'ajout
07/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 07/10/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00800 , date de cessation des paiements le 07/04/2014 désigne Administrateur Me Baronnie Gilles 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec pour mission : d'assister le débiteur dans les actes de gestion , Mandataire judiciaire Selarl Gauthier-Sohm 42 ter Boulevard Rabelais CS 90033 94107 Saint-Maur-des-Fossés , , et ouvre une période d'observation expirant le 07/04/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
80516
Date d'ajout
20/02/1998
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).