Entreprise : CO-FAL FRANCE - SIREN 301 422 291
Identité
Dénomination
CO-FAL FRANCE
SIREN (siège)
301 422 291
Date d'immatriculation au RNE
08/01/1975
Date de fin de la personne morale
07/01/2074
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
4 RUE VICTOR HUGO 37400 AMBOISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUSSEAU MARCELLE , SUZANNE
Nom d'usage
RAILLON
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Chambourg-sur-Indre
Nom, Prénom(s)
MICHOU FRANCIS , JEAN-PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Genillé
Nom, Prénom(s)
BERLAND JACKY , GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Amboise
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Mans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/05/1985
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/09/1974
Siret
30142229100015
Code APE
4701
Origine du fonds
Création
Activité principale
confection
Adresse
4 RUE VICTOR HUGO
37400 , AMBOISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
30/05/2024
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/10/1976
Description
- 15.10.76 - DECLARATION DE MR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS, AGISSANT EN LADITE QUALITE : PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON RENDU LE 01.10.76, LA STE COFAL FRANCE S.A.AU CAPITAL DE 100.000 FRS DONT LE SIEGE SOCIAL EST A AMBOISE, ET L'EXPLOITATION RUE DE BASCULE A MONTLUCON ET A COMMENTRY, A ETE DECLAREE EN ETATDE LIQUIDATION DE BIENS. MR GEORGES REGRAIN AYANTETE NOMME COMME JUGE-COMMISSAIRE ET MAITRE RAYNAUD DESIGNE COMME SYNDIC
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/01/1975
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS RENAISSANCE LOCHOISE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).