Entreprise : SOCIETE LAMBERT ET FILS - SIREN 301 329 579
Identité
Dénomination
SOCIETE LAMBERT ET FILS
SIREN (siège)
301 329 579
Date d'immatriculation au RNE
28/05/1974
Début d’activité
01/04/1974
Date de fin de la personne morale
27/05/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
COMMERCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, ENGRAIS, FERS, PRODUITS DE MENUISERIE INDUSTRIELLE ET AGGLOMERES, OUTILLAGE PROFESSIONNEL, QUINCAILLERIE, PRODUITS DE DROGUERIE, PEINTURE, PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS DE SOL.
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
ZI LES GRIVES 74150 MARIGNY-SAINT-MARCEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT SEVERINE , GABRIELLE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Vallières-sur-Fier
Nom, Prénom(s)
LAMBERT GUY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Vallières-sur-Fier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1974
Siret
30132957900025
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
COMMERCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, ENGRAIS, FERS, PRODUITS DE MENUISERIE INDUSTRIELLE ET AGGLOMERES, OUTILLAGE PROFESSIONNEL, QUINCAILLERIE, PRODUITS DE DROGUERIE, PEINTURE, PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS DE SOL.
Adresse
ZI LES GRIVES
74150 , MARIGNY-SAINT-MARCEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1974
Siret
30132957900017
Code APE
515F
Adresse
LD SUR LES MARAIS
74150 , VALLIERES-SUR-FIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/003191
Date d'ajout
24/06/2008
Description
Modification sur les dirigeants Commissaire aux comptes partant : Monsieur ROSAZ Jean-Pierre Commissaire aux comptes nouveau : Cabinet ROSTAN DYEN Audit et Conseil date d'effet : 29/12/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).