Entreprise : HENRI AUBIN ET CHRISTIAN MENARD NOTAIRE ASSOCIE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE... - SIREN 301 295 366
Identité
Dénomination
HENRI AUBIN ET CHRISTIAN MENARD NOTAIRE ASSOCIE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL.
SIREN (siège)
301 295 366
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1989
Début d’activité
02/06/1973
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 30129536600027
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1994
Date de fin de la personne morale
20/06/2043
Forme juridique
SCP de notaires
Activité principale
Profession de notaire
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
89945.5 EUR
Adresse du siège
21 PRO CHARLES DE GAULLE 53400 CRAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBIN HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Craon
Nom, Prénom(s)
MENARD CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/06/1973
Siret
30129536600019
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Profession de notaire
Adresse
21 PRO CHARLES DE GAULLE
53400 , CRAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30129536600027
Code APE
741A
Adresse
RUE PIERRE BOISRAME
53390 , SAINT-AIGNAN-SUR-ROE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/02/2023
Description
Dissolution à compter du 14/12/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/12/2022, siège de la liquidation : 21 Promenades Charles de Gaulle 53400 Craon, parution de la publicité légale : Le Publicateur Libre paru le 29/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3689
Date d'ajout
01/10/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 22/06/2009 Ancien : 61 894,3 EUR Nouveau : 89 945,5 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/06/2009 : Nouveau : MENARD Christian, Gérant associé Changement de qualité : AUBIN Henri, Gérant(e) devient Gérant associé Changement de dénomination à compter du 22/06/2009 Ancienne : HENRI AUBIN,NOTAIRE ASSOCIE,SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL. Nouvelle : HENRI AUBIN ET CHRISTIAN MENARD, NOTAIRE ASSOCIE,SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).