Entreprise : CONSORTIUM FRANCAIS TRANSIT - SIREN 301 274 585
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2021)
Dénomination
CONSORTIUM FRANCAIS TRANSIT
Sigle
CFT
SIREN (siège)
301 274 585
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1974
Fermeture de l'établissement - 30127458500035
- Date d'effet de la fermeture : 28/09/2021
Fermeture de l'établissement - 30127458500050
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/1993
Fermeture de l'établissement - 30127458500068
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/1999
Date de fin de la personne morale
17/07/1979
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
2 T RUE DE VALMY 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEYRUSSAN THIERRY , YVES , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
ROBBES GILBERT , LOUIS , LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
FONTAINE LA MALLET
Nom, Prénom(s)
DELLASAVINA LUIGI
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
VILLEPINTE
Nom, Prénom(s)
LORHO BERNARD , PATRICK
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
ERMONT
Dénomination
SA AGENCE MARITIME BORGHANS
Qualité
Membre
Commune de résidence
TREMBLAY LES GONESSE
Dénomination
CALBERSON OVERSEAS
Qualité
Membre
Commune de résidence
TREMBLAY
Dénomination
TRANSPORT GESTION ET PARTICIPATIONS - TGP
Qualité
Membre
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/07/1974
Siret
30127458500035
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACTIVITE COMMERCIALE - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Adresse
2 T RUE 2 RUE DE VALMY
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/10/1989
Siret
30127458500050
Code APE
634C
Adresse
RUE MICHEL POULMARCH
76800 , SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
30127458500068
Code APE
634C
Adresse
19 BD DU MIDI
76100 , ROUEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE TERTIAIRE PORTUAIRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
899
Date d'ajout
10/03/2005
Description
Dissolution DISSOLUTION DE PLEIN DROIT PAR L'ARRIVEE A TERME DU GROUPEMENT AVEC EFFET AU 31/12/2004 - ACTES DEPOSES LE 01/03/2005 Date d'effet : 28/06/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8704
Date d'ajout
02/03/2000
Description
Prorogation de durée de la personne morale PROROGATION DE LA DUREE DU GROUPEMENT DE 5 ANS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2004 Date d'effet : 21/06/1999
Numéro d'observation
4406
Date d'ajout
31/12/1999
Description
RADIATION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE INSCRITE DANS LE RESSORT DU TC DE ROUEN (97 C 4) Date d'effet : 31/10/1999
Numéro d'observation
4979
Date d'ajout
30/12/1997
Description
ADJONCTION D'ACTIVITE : COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT A COMPTER DU 25/11/1997
Numéro d'observation
928
Date d'ajout
06/03/1997
Description
FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE INSCRIT AU GREFFE DU TC DE ROUEN 97 C 2 A COMPTER DU 01/10/93
Numéro d'observation
3701
Date d'ajout
30/10/1991
Description
PROROGATION DE LA DUREE DU GROUPEMENT DE 5 ANS - A COMPTER DU 01/01/90 DEMISSION DE MR PILLA BERNARD DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT ET ADMINISTRA- TEUR, REMPLACE PAR MR LANDRIN MARC (QUI EST DEJA ADMINISTRATEUR) - DEMIS- SION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR PARTANT : MR BRENER THIERRY NOUVEAU : MR PLOYE MICHEL - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 30/10/91 A COMPTER DU 07/05/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/07/1986
Description
TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DU HAVRE 6 TER RUE GUSTAVE BRINDEAU AU HAVRE 2 RUE DE VALMY DEPOT AU GREFFE DU 07/07/86 JOURNAL : PARIS NORMANDIE DU 07/02/86 A COMPTER DU 18/12/85
Numéro d'observation
85
Date d'ajout
11/04/1983
Description
MODIFICATION DE L'ARTICLE 6.1 DES STATUTS QUANT AUX DATES DE DEBUT ET DE FIN D'EXERCICE (01/01 AU 31/12 AU LIEU DE 01/10 AU 30/09) EXCEPTIONNELLEMENT L'EXERCICE EN COURS AURA 15 MOIS (01/10/82 / 31/12/83) A COMPTER DU 16/02/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PROPROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 5 ANS SOIT JUSQU'AU 31/12/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).