Entreprise : SA TECHNICAPS - SIREN 301 271 557
Identité
Dénomination
SA TECHNICAPS
SIREN (siège)
301 271 557
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1979
Date de fin de la personne morale
08/03/2073
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
266023.54 EUR
Adresse du siège
RUE ST MICHEL 72160 THORIGNE-SUR-DUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTZ JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1940
Commune de résidence
BRUNOY
Nom, Prénom(s)
MARTZ SYLVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
BRUNOY
Nom, Prénom(s)
RIBES BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1920
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
ASSISTANCE TECHNIQUE PACKAGING ATP
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MAISONS ALFORT
Dénomination
FIDARCO SARL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/01/1988
Siret
30127155700045
Enseigne
TECHNICAPS
Code APE
5303
Origine du fonds
Création
Activité principale
CREATION, FABRICATION, VENTE DE MOULES METALLIQUES, ARTICLES DE PARIS, CAPSULERIE POUR PARFUMERIE ET TOUT LE FLACONNAGE.
Adresse
RUE ST MICHEL
72160 , THORIGNE-SUR-DUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THORIGNE SUR DUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
786
Date d'ajout
04/02/2003
Description
EN DATE DU 04/02/2003 JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DU PLAN DE CESSION Date d'effet : 04/02/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2788
Date d'ajout
11/06/1990
Description
VENTE DU FONDS A SOCIETE TECHNICAPS PACKAGING A COMPTER DU 10/05/90
Numéro d'observation
2169
Date d'ajout
07/05/1990
Description
JUGEMENT EN DATE DU 24/04/90 ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE TECHNICAPS AU PROFIT DE LA SA TECHNICAPS PACKAGIN- LE TRIBUNAL A AUTORISE L'ADMINISTRATEUR A PASSER DES ACTES DE CESSION ET A NOMMEME MAES, LE MANS 40, RUE DE LA GALERE COMME COMMISSAIRE A L'EXECU TION DU PLAN A COMPTER DU 24/04/90
Numéro d'observation
1462
Date d'ajout
19/03/1990
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS EN DATE DU 19.03.1990 RENOUVELANT POUR 6 MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION A COMPTER DU 19.03.1990
Numéro d'observation
4283
Date d'ajout
21/09/1989
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) REGIME GENERAL DE LA STE TECHNICAPS, A NOMME MR LAURENT COMME JUGE COMMIS SAIRE ET ME DI MARTINO LE MANS 40, RUE DE LA GALERE COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A NOMME ME MAES, LE MANS 40, RUE DE LA GALERE COMME ADMINISTRATEUR ET A FIXE AU 15.09.89 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIE- MENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR 6 MOIS A COMPTER DU 18.09.89
Numéro d'observation
4215
Date d'ajout
15/09/1989
Description
Déclaration de cessation des paiements FAITE PAR MR SPEITEL ROBERT AGISSANT EN QUALITE DE PODG DE LA SOCIETE TECHNICAPS EN DATE DU 15.09.89 A COMPTER DU 15.09.89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE LIVRY GARGAN A CHALLES DEPOT DE CONSTITUTION : PONTOISE, LE 15.03.1974 PUBLICATION : LES AFFICHES PARISIENNES DU 08.03.1974 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 745 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 266 023.54 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).