Entreprise : LES VINS DROUETS FRERES - SIREN 301 240 909
Identité
(Entreprise radiée le 20/02/2019)
Dénomination
LES VINS DROUETS FRERES
SIREN (siège)
301 240 909
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1974
Date de fin de la personne morale
11/03/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
114375 EUR
Adresse du siège
4 RUE DE LA LOGE 44330 LA CHAPELLE-HEULIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
AG2O
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
AREVCO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Pessac
Dénomination
ACKERMAN
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
SAUMUR
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1974
Siret
30124090900046
Enseigne
LES CELLIERS DU RIBATEAU HUVE & FILS, JEAN BARIN , LES CELLIERS DE LA HAUTE VILLE, CHAIS ST-ARCADIU S, CELLIERS ST-ACHILLE, CELLIERS DE LA VILLE EN PI ERRE, FLORIMONT MAILLEBOIS, CELLIERS DE LA VILLE E N HAUT, CYPRIEN GROSBOIS, DESIRE FRANCOIS, DOMINIQ UE FOUCHER, LES CELLIERS DE LA ROCHE, FELIX DUGAST , JEAN BRETON, AUGUSTE BONHOMME
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
négoce de vins en gros, transport de vins de toute nature et de toute provenance, achat, vente, échange, importation, consignation, traitement, emmagasinage, warrantage, transit. Embouteillage à façon pour le compte de tiers.
Adresse
4 RUE 4 rue de la Loge
44330 , La Chapelle-Heulin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
30124090900020
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
8 BD DU LUXEMBOURG
44330 , VALLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2007
Siret
30124090900038
Enseigne
ETS ANTOINE SUBILEAU-CHARLES GALISS
Code APE
8292Z - Activités de conditionnement
Activité principale
Activités de conditionnement
Adresse
6 RUE SAINT VINCENT
44330 , VALLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2016
Siret
30124090900053
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Réception de vendange de moûts, pressurage, vinification, conseil à la viticulture, commercialisation des vins.
Adresse
ZAC DE LA BOSSARDIERE
44430 , LE LANDREAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
51
Date d'ajout
20/02/2019
Description
Radiation. Fusion Absorption par RADIATION DE LA SOCIETE SUITE A SA FUSION ABSORPTION SIMPLIFIEE PAR LA SOCIETE ORCHIDEES MAISONS DE VIN (RCS ANGERS : 665-480-133) au 31-12-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49
Date d'ajout
07/06/2018
Description
Adjonction de la firme : LES VIGNERONS DE LA NOELLE à compter du 01.01.2018
Numéro d'observation
45
Date d'ajout
07/06/2018
Description
Adjonction de la firme : LES CELLIERS DU PRIEURE à compter du 01.01.2018
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
07/06/2018
Description
Adjonction de la firme : VALENTIN FLEUR à compter du 01.01.2018
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
15/03/2017
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION CAVE DE VINIFICATION DE LA VALLEE LIGERIENNE - C.V.V.L. FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL ZAC de la Bossardière 44430 LE LANDREAU RCS NANTES 414 365 023
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/03/2008
Description
- adjonction d'activité "embouteillage à façon pour le compte de tiers" au fonds principal, suite àla transmission universelle du patrimoine de la société d'embouteillage valletaise "SEMVAL" 400 694923 rcs NANTES à compter du 14.1.2008
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/03/2008
Description
Historique : - ouverture d'un établissement second aire sis à VALLET 44330 6 rue Saint Vincent à comp ter du 14.1.2008 suite à la transmission universel le du patrimoine de la société ANTOINE SUBILEAU 87 3 802 904 RCS NANTES
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/03/1974
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE DE LA CONSTITUTION : INFORMA- TEUR JUDICIAIRE DU 11.01.1974. Mention du 18/02/2002 : ANCIEN CAPITAL : 750 000 FRS (PVA 6.12.2001) Mention du 14/03/2002 : ACHAT D'UN FON DS SITUE A GORGES 44190 1 RUE DE LA ROCHE, AYANT P OUR ACTIVITE NEGOCE DE VINS EN GROS TRANSPORT DE V INS DE TOUTE NATURE... A LA SOCIETE SARL AUGUSTE B ONHOMME 307 660 688 RCS NANTES, ET REUNION DE CE F ONDS VENANT D'ETRE ACQUIS AU LIEU DU FONDS PRINCIP AL SIS A VALLET 8 BLD DU LUXEM- BOURG, A COMPTER D U 8 FEVRIER 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).