Entreprise : ENZA FAMIGLIA LOUVRE - SIREN 301 098 182
Identité
Dénomination
ENZA FAMIGLIA LOUVRE
SIREN (siège)
301 098 182
Date d'immatriculation au RNE
19/09/1974
Début d’activité
19/09/1974
Date de fin de la personne morale
18/09/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
RESTAURANTS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
110050 EUR
Adresse du siège
196 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Brachet ANNE-LAURE
Nom d'usage
Guichard
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Grosrouvre
Nom, Prénom(s)
Doyen DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Fasciana VINCENTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
Guichard MICKAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Grosrouvre
Nom, Prénom(s)
Pasquet THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Orleans CEDEX 2
Dénomination
ARCHE ILE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/09/1974
Siret
30109818200027
Enseigne
ENZA FAMIGLIA LOUVRE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
RESTAURANTS
Adresse
196 RUE SAINT-HONORE
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1974B0610651
Date d'ajout
12/05/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 12/05/2022, arrêtant le plan de redressement, désigne M. David Doyen, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL P2G en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, met fin à la mission de SELARL P2G en la personne de Me Charles Gorins , 48 rue La Fayette 75009 Paris , Administrateur , maintient ,SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting , 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P202000903
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1974B0610648
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 31/08/2021 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 04/09/2021, soit jusqu'au 04/03/2022
Numéro d'observation
1974B0610646
Date d'ajout
04/03/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 04/03/2021 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 04/03/2021, soit jusqu'au 04/09/2021
Numéro d'observation
1974B0610644
Date d'ajout
04/06/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 04/06/2020 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202000903 date de cessation des paiements le 29/02/2020, et a désigné juge commissaire : M. Dominique-paul Vallée, administrateur : SELARL AJAssocies en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 04/12/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1974B0610629
Date d'ajout
13/07/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2017
Numéro d'observation
17855
Date d'ajout
07/03/1985
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981PROCES-VERBAL DU 31 DECEMBRE 1984
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).