Entreprise : ATELIER CONSTRUCT ELECTRIQUE TELEPHONIQU - SIREN 301 053 773
Identité
Dénomination
ATELIER CONSTRUCT ELECTRIQUE TELEPHONIQU
Sigle
ACET
SIREN (siège)
301 053 773
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1931
Début d’activité
01/04/1931
Date de fin de la personne morale
20/05/2030
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Constructions électriques et téléphoniques
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Capital social
84000 EUR
Adresse du siège
18 RUE DE TROISVILLES 59540 INCHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SARL AUDIT CONSEIL LASSELIN ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cambrai
Dénomination
CABINET ARTESIEN D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Arras
Dénomination
ACET HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Caudry
Dénomination
BCOUDEVILLE
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Inchy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1931
Siret
30105377300018
Nom commercial
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES - A.C.E.T.
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Constructions électriques et téléphoniques
Adresse
18 RUE DE TROISVILLES
59540 , INCHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
995
Date d'ajout
31/05/2006
Description
Régularisation : Nomination de la SARL audit conseil Lasselin et associés et le cabinet artésien d'expertise comptable en qualité de commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement de Mr Lasselin Jean pierré et Bruneau Bernard Date d'effet : 28/02/2006
Numéro d'observation
770
Date d'ajout
15/04/2005
Description
Transformationde la société anonyme en société par actions simplifiée et nomination de la société Acet Holding en qualité de président (précédemment administrateur) démission de MME Coudeville Cécile et Mr Coudeville Bernard (administrateurs) Date d'effet : 28/02/2005
Numéro d'observation
1748
Date d'ajout
24/06/2004
Description
Régularisation : Mise en harmonie des statuts et nomination de Mr Coudeville Bernard (président) en qualité de directeur général Date d'effet : 26/02/2004
Numéro d'observation
1655
Date d'ajout
03/09/2002
Description
Régularisation : Nomination de MME Coudeville Cécile en qualité d'administrateur en remplacement de Mr Bombled Jacques. Date d'effet : 27/02/1998
Numéro d'observation
3035
Date d'ajout
26/11/2001
Description
Régularisation : Conversion du capital social en euros soit 550 000 F en 83 846,96 euros et augmentation du capital qui passe de 83.846.96 euros à 84 000 euros Date d'effet : 31/08/2001
Numéro d'observation
1846
Date d'ajout
30/10/1997
Description
Régularisation : Nomination de Mr Jean Pierré Lasselin en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Mr Blaise Chopin, à compter du 27.02.96.
Numéro d'observation
1374
Date d'ajout
29/08/1991
Description
Nomination de M.Bernard Coudeville et de la S.A. Acet holding en qualité d'administrateurs, en remplacement de MM.André Mossier et Robert Bombled, démissionnaires, et en qualité de président : M.Bernard Coudeville en remplacement de M.Jacques Bombled ; À compter du 1/9/91 - Pv d'AGO du 25/6/91 dépôt du 9/8/91.
Numéro d'observation
442
Date d'ajout
28/10/1985
Description
Nomination du commissaire aux comptes suppléant à compter du 29/06/85
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
13/05/1985
Description
Adjonction d'un établissement secondaire à compter du 01/01/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le détail des modifications peut être communiqué sur simple demande.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).