Entreprise : PEN ROC - SIREN 301 029 492
Identité
Dénomination
PEN ROC
SIREN (siège)
301 029 492
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1974
Début d’activité
01/08/1974
Date de fin de la personne morale
31/07/2024
Date de clôture
31/05
Date de la première clôture
31/05/2007
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
débit de boissons, restaurant, hôtel
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
38040 EUR
Adresse du siège
LD LA PEINIERE 35220 SAINT-DIDIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOLYS PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Bolbec
Nom, Prénom(s)
TROLEY GREGORY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Saint-Didier
Dénomination
ROMACOM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Romain-de-Colbosc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1974
Siret
30102949200016
Nom commercial
PEN'ROC
Enseigne
PEN'ROC
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
débit de boissons, restaurant, hôtel
Adresse
LD LA PEINIERE
35220 , SAINT-DIDIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
81326
Date d'ajout
01/04/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 04/03/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 04/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
69047
Date d'ajout
29/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 29/01/2015 nommant Mme Lenormand Monique juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
57124
Date d'ajout
25/06/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 25 juin 2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00307 désigne liquidateur SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 30 juin 2014 , maintient administrateur, Me Sophie Gautier 111 BD Maréchal de Lattre de Tassigny 35000 RENNES , jusqu'au 30 juin 2014
Numéro d'observation
44555
Date d'ajout
18/12/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 18/12/2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 03/07/2014
Numéro d'observation
34528
Date d'ajout
04/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes , prononce en date du 03/07/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00307 , date de cessation des paiements le 03/01/2012 désigne Juge Commissaire M. Didier Lacour , Administrateur Me Gautier Sophie 111 Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny 35000 Rennes avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion , Mandataire judiciaire SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes , , et ouvre une période d'observation expirant le 03/01/2014 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
03/03/2009
Description
: Augmentation de capital social par suite d'apport d'actif sous le régime des scissions.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/03/2009
Description
: Changement de la forme juridique Passage de SASU en SAS par assemblée du 13.12.2008
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/04/2007
Description
: Changement de la forme juridique de SARL Unipersonnelle en SAS Unipersonnelle, à compter du 06.04.2007.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/08/1974
Description
Historique des observations depuis le 01/08/1974 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * SNC FROC ET CIE * SNC ETABLISSEMENT FROC - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.08.1974 AU 24.09.1990, SNC.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé La Peinière 35220 Saint-Didier : Observation depuis le 01/08/1974 : - APPORTE AU MONTANT EVALUE A 165 200,00 FRANCS DE FROC JOSEPH (PERE), 61 A 1047 ET FROC JOSEPH (FILS), 74 A 513.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).