Entreprise : ETABLISSEMENTS DODAT - SIREN 300 990 611
Identité
(Entreprise radiée le 11/06/2021)
Dénomination
ETABLISSEMENTS DODAT
SIREN (siège)
300 990 611
Date d'immatriculation au RNE
14/08/1974
Date de fin de la personne morale
13/08/2073
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
310000 EUR
Adresse du siège
BOURG 03340 LA FERTE-HAUTERIVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DODAT JEAN-CHRISTOPHE , MAURICE , JOSEPH
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
La Ferté-Hauterive
Nom, Prénom(s)
BEAUGHON JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CLERMONT FD
Nom, Prénom(s)
SENAUD JOSETTE , MICHELINE
Nom d'usage
DODAT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
LA FERTE HAUTERIVE
Nom, Prénom(s)
DODAT ROBIN , PIERRE , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Bessay-sur-Allier
Nom, Prénom(s)
DODAT SEBASTIEN , JEAN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Saint-Gérand-de-Vaux
Nom, Prénom(s)
BARDIN CATHERINE , MARIE
Nom d'usage
BARATHON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Nom, Prénom(s)
JEUDY RAPHAEL , PIERRE , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1990
Commune de résidence
Deux-Chaises
Nom, Prénom(s)
JEUDY GILLES
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Deux-Chaises
Dénomination
SOCIETE A.A.-ARVERNE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CLERMONT FD
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/08/1974
Siret
30099061100018
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
l'achat et la vente, en gros, demi-gros et au détail : de tous produits liés à l'activité agricole ; d'agrofourniture et de produits à destination notamment des professionnels, particuliers et collectivités ... ; de produits médicamenteux ; de matériaux de construction, de quincaillerie, de bricolage et de jardinage ; de carburants, combustibles, lubrifiants ... de tous types ; le stockage et le transport de ces produits ; l'importation et l'exportation de ces produits ; la fabrication d'aliments du bétail ; la transformation, fabrication, assemblage de produits nécessaires à l'activité agricole, toutes les prestations liées à l'activité agricole et autres ; le conseil et la préconisation pour les productions agricoles ; l'accompagnement des exploitants agricoles dans leurs démarches contractuelles et règlementaires, les études techniques et économiquespour le compte des clients, la formation et l'information directes ou sous traitées... ; la vente en Libre Service Agricole ; le transport public de marchandises et la location de véhicules routiers à usage de transports de marchandises et de transports routiers ; l'acquisition et location à toutes entreprises de tous matériels concernant le commerce des produits du sol ; l'acquisition, la location, la mise en valeur, la construction, l'organisation et l'exploitation de tous immeubles ruraux ou urbains, bâtis ou non bâtis, entrepôts, hangars, magasins généraux et tous bâtiments destinés à recevoir toutes marchandises ; l'étude, l'obtention, l'achat, la cession, l'échange, l'exploitation, la vente, la concession de tous brevets, licences, procédés, marques de fabrique et systèmes, dessins et modèles concernant ces activités ; la participation de la société par tous moyens, à tous groupements d'intérêt économique, et à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou groupement ; toutes opérations quelles qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles de faciliter le développement de la société.
Adresse
le Bourg
03340 , La Ferté Hauterive - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3597
Date d'ajout
11/06/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à ETABLISSEMENTS JEUDY - AGRICULTURE SERVICE, Cusset : 313525578 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/05/2021. Avec effet comptable et fiscal rétroactif au 01/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/01/1986
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS A COMPTER DU 07.12.85
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).