Entreprise : BERTRAND DE TAVERNAY - SIREN 300 883 295
Identité
Dénomination
BERTRAND DE TAVERNAY
Sigle
RVC
SIREN (siège)
300 883 295
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1974
Début d’activité
01/07/1974
Date de fin de la personne morale
22/07/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Negoce de vins et spiritueux.
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
3048980.34 EUR
Adresse du siège
23 RTE DE BOURG 33240 SAINT-GERVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUMAS PHILIPPE , ROLAND , JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
BORDEAUX
Nom, Prénom(s)
DUMAS MARIE , JOSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Saint-Vincent-de-Paul
Nom, Prénom(s)
NICOLAS YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
PHD FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Gervais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1974
Siret
30088329500010
Nom commercial
BERTRAND DE TAVERNAY
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Negoce de vins et spiritueux.
Adresse
23 RTE DE BOURG
33240 , SAINT-GERVAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
102
Date d'ajout
18/03/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LIBOURNE en date du 18/03/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
100
Date d'ajout
20/11/2023
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE EN DATE DU 20/11/2023 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE
Numéro d'observation
98
Date d'ajout
02/10/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a prononcé en date du 02/10/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023.152 date de cessation des paiements le 12/05/2023, et a désigné juge commissaire : Monsieur Pierrick BEYET, juge commissaire suppléant : Monsieur Jérôme BESIERS, mandataire judiciaire : SELARL EKIP', prise en la personne de Maître Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX, et a ouvert une période d'observation expirant le 02/04/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
96
Date d'ajout
10/02/2022
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux a été rattachée depuis le 01 janvier 2022 au Greffe du Tribunal de Commerce de Libourne par le décret n° 2021-1517 du 23 novembre 2021.
Numéro d'observation
4621
Date d'ajout
21/01/2022
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux a été rattachée depuis le 1er janvier 2022 au greffe du tribunal de commerce de Libourne par application de l'article D-721-2 et au tableau 7-1 du code de commerce et du décret n° 2021-1517 du 23 novembre 2021
Numéro d'observation
9236
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/09/1992
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 24-01-1984
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/09/1992
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 24-01-1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).