Entreprise : SOCIETE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE LA REGION DU NORD - SIREN 300 700 234
Identité
Dénomination
SOCIETE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE LA REGION DU NORD
Sigle
SIFRN
SIREN (siège)
300 700 234
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1956
Début d’activité
15/10/2021
Date de fin de la personne morale
24/01/2073
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Construction d'immeubles la construction et l'installation de tous immeubles soit à usage d'habitation, soit à usage industriel, commercial ou agricole.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
38737.3 EUR
Adresse du siège
7 ALL DE MOCSOURIS 91190 GIF SUR YVETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAILLANT ANTOINE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Carquefou
Nom, Prénom(s)
VAILLANT PIERRE , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Gif-sur-Yvette
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/2021
Siret
30070023400044
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Construction d'immeubles la construction et l'installation de tous immeubles soit à usage d'habitation, soit à usage industriel, commercial ou agricole.
Autres Activités
Construction d'immeubles la construction et l'installation de tous immeubles soit à usage d'habitation, soit à usage industriel, commercial ou agricole.
Adresse
7 ALL DE MOCSOURIS
91190 , GIF SUR YVETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/1924
Siret
30070023400036
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
60 RUE DES GLACIS
59500 , DOUAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
30070023400028
Code APE
702A
Adresse
54 RUE D’ARRAS
59500 , DOUAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9342
Date d'ajout
22/11/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Evry par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 15/10/2021 du 60 Rue des Glacis 59500 Douai au 7 Allée Mocsouris 91190 Gif-sur-Yvette
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5318
Date d'ajout
26/11/2010
Description
Transformation de la société à compter du 01/10/2010 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2010 : Partant : VAILLANT Françoise, Administrateur Partant : REVCO, Commissaire aux comptes suppléant Partant : ESCOR-POTTIER, Commissaire aux comptes titulaire Partant : VAILLANT Gilles, Administrateur Partant : LHOPITAL EPOUSE VAILLANT Sabine, Administrateur Partant : VAILLANT Jacques, Administrateur Changement de qualité : VAILLANT Pierre Marie, Président du conseil d'administration et Administrateur devient Président Changement de qualité : VAILLANT Antoine, Administrateur devient Vice-Président
Numéro d'observation
55751
Date d'ajout
26/11/2010
Description
Transformation de la société à compter du 01/10/2010 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2010 : Partant : VAILLANT Françoise, Administrateur Partant : REVCO, Commissaire aux comptes suppléant Partant : ESCOR-POTTIER, Commissaire aux comptes titulaire Partant : VAILLANT Gilles, Administrateur Partant : LHOPITAL EPOUSE VAILLANT Sabine, Administrateur Partant : VAILLANT Jacques, Administrateur Changement de qualité : VAILLANT Pierre Marie, Président du conseil d'administration et Administrateur devient Président Changement de qualité : VAILLANT Antoine, Administrateur devient Vice-Président
Numéro d'observation
2797
Date d'ajout
15/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/11/2009 : Partant : VAILLANT Jean-Michel, Administrateur Partant : VAILLANT Jean-Michel, Président du Conseil d'Administration Nouveau : VAILLANT Pierre Marie, Président du conseil d'administration et Administrateur Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/03/2010 : Nouveau : VAILLANT Antoine, Administrateur Nouveau : VAILLANT Françoise, Administrateur Nouveau : VAILLANT Gilles, Administrateur
Numéro d'observation
55751
Date d'ajout
15/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/11/2009 : Partant : VAILLANT Jean-Michel, Administrateur Partant : VAILLANT Jean-Michel, Président du Conseil d'Administration Nouveau : VAILLANT Pierre Marie, Président du conseil d'administration et Administrateur Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/03/2010 : Nouveau : VAILLANT Antoine, Administrateur Nouveau : VAILLANT Françoise, Administrateur Nouveau : VAILLANT Gilles, Administrateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal du 54 rue d'Arras 59500 Douai à Douai 60 rue des glacis en date du 01.12.1996 transformation de la société en société anonyme à compter du 01.01.1999 - ancienne forme juridique : SARL
Numéro d'observation
55751
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal du 54 rue d'Arras 59500 Douai à Douai 60 rue des glacis en date du 01.12.1996 transformation de la société en société anonyme à compter du 01.01.1999 - ancienne forme juridique : SARL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).