Entreprise : SOCIETE D IMPRESSION D HEM - SIREN 300 649 837
Identité
Dénomination
SOCIETE D IMPRESSION D HEM
SIREN (siège)
300 649 837
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1974
Date de fin de la personne morale
12/04/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
400020 EUR
Adresse du siège
52 AV HENRI DELECROIX 59510 HEM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGUIGNON PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
SEGARD PATRICIA
Nom d'usage
DEWAVRIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Mouvaux
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/02/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/04/1974
Siret
30064983700014
Code APE
1330Z - Ennoblissement textile
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication
Adresse
52 AV 52 avenue Henri Delecroix
59510 , Hem - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/1988
Siret
30064983700022
Code APE
1330Z - Ennoblissement textile
Activité principale
Ennoblissement textile
Adresse
1 RUE DU MEUNIER
59390 , LYS-LEZ-LANNOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
16/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 11/10/2019 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
16/10/2019
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
24/07/2009
Description
Par Jugement en date du 1/07/2009, le Tribunal de Commerce d'Arras a autorisé la poursuite d'activit é jusqu'au 26/08/2009.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
07/04/2009
Description
Ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Douai en date du 2/4/2009 désignant le Tribuna l de Commerce d'Arras pour connaitre de l'affaire SAS Société d'Impression d'Hem
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
26/02/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 26/02/2009 ouvrant une procédure de liquid ation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'a u 26/05/2009 et prononçant la résolution du plan e t mettant fin à la mission du commissaire à l'exéc ution du plan Juge Commissaire : Mr Thierry TABARD EL Liquidateur : Me MARTIN Philippe 58 avenue Guyn emer 59700 Marcq-en-Baroeul Date provisoire de ces sation des paiements : 31/1/2009 Administrateur : ELRL aJJIS prise en la personne de Me LABIS 102 ru e de Canteleu 59000 LILLE avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gest ion et nommant MR TIBERGHIEN Claude juge-commissai re suppléant pour l'arrété de l'état des créances salariales
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/12/2007
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Béthune en date du 12/10/2007 autorisant la poursuite d'a ctivité jusqu'au 14/12/2007
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/06/2007
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE EN DATE DU 8/06/2007 AUTORISANT LA POURSUITE D'AC TIVITE JUSQU'AU 12/10/2007.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/02/2007
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE DU 26/01/2007 AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 08/06/2007
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/11/2006
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE EN DATE DU 13/10/2006 CONFIRMANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, CONFIRMANT ME BONDROIT EN QUALITE D'AD MINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTANCE ET ME MARTI N EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE NOMMANT MME LASSERRE-BENHAMOU EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE O U A DEFAUT LE JUGE LE PLUS RECEMMENT NOMME A LA CH AMBRE COMMERCIALE ET ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 26/1/2007
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/10/2006
Description
ORDONNANCE DU 1ER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 14/9/2006 RENVOYANT L'AFFAIRE DEV ANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/08/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 8/08/2006 nommant MR TIBERGHIEN Juge Commi ssaire suppléant pour l'arrete de l'etat des créan ces salariales
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/07/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 24/07/2006 ouvrant une procédure de de red ressement judiciaire et fixant la fin de la périod e d'observation au 24/01/2007. Cessation des paiem ents en date du 24/06/2006. Juge Commissaire : M R OUSSEL Jean Jacques Mandataire de Justice : : ME M ARTIN Philippe 58, Avenue Guynemer 59700 MARCQ EN BAROEUL Administrateur : ME BONDROIT Jean Jacques 119 RUE JACQUEMARS GIELEE 59000 LILLE avec mission d'assistance dans tous les actes de gestion ou de surveillance
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/04/1974
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE : LA GAZETTE DU NORD DU 26/2/74 21/10/1985 : STATUTS MIS EN HARMONIE A VEC LA NOU- VELLE REGLEMENTATION EN VIGUEUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).