Entreprise : CAFETERIAS ET HYPERMARCHES DE FRANCE - SIREN 300 573 342
Identité
(Entreprise radiée le 18/01/1995)
Dénomination
CAFETERIAS ET HYPERMARCHES DE FRANCE
SIREN (siège)
300 573 342
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1974
Fermeture de l'établissement - 30057334200197
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/1994
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
500000 FRANCS FRANCAIS
Adresse du siège
3 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANTALON MICHEL , MARCEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
SAVARIAU JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Le Perreux Sur Marne
Nom, Prénom(s)
HOUZE PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRUNEL DENYS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GEORGES ROGER CHANTAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1928
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE ANONYME DU PALAIS DE LA NOUVEAUTE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE DES SUPERMARCHES DES HAUTS DE SEINE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE PROVENCALE D'EXPLOITATION COMMERCIALE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ANCIEN GRAND CAFE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
SOCIETE NOUVELLE DE LA VILLE DE MONTPELLIER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CAFETERIAS ET HYPERMARCHES DE FRANCE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CASTEL JACQUET ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/11/1994
Siret
30057334200197
Code APE
521F
Adresse
3 RUE PAUL CEZANNE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/01/1995
Description
RADIATION - FUSION ABSORPTION PAR SOCIETE DES MAGASINS D'ILE DE FRANCE SNC LE 30 NOVEMBRE 1994
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17607
Date d'ajout
NC
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :26 MAI 1978
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).