Entreprise : FERMETURES BOULER SA - SIREN 300 488 863
Identité
Dénomination
FERMETURES BOULER SA
SIREN (siège)
300 488 863
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1970
Date de fin de la personne morale
29/04/2069
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
244394.83 EUR
Adresse du siège
LD LES 4 CHEMINS 56400 BRECH FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP47
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BASILLE BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Montivilliers
Nom, Prénom(s)
LE MINTIER TANNEGUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BOULER JEANINE
Nom d'usage
ANNIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Auray
Nom, Prénom(s)
BOULER MATHURIN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1927
Commune de résidence
Auray
Nom, Prénom(s)
BOULER CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Auray
Dénomination
GAUTIER FRERES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
L'absie
Dénomination
QUINCAILLERIE BOSCHAT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lamballe
Dénomination
SOCIETE COMMILEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1970
Siret
30048886300014
Code APE
203Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Fabrication et commerce de toutes fermetures de bâtiment
Adresse
LD 4 Chemins de Brech
56400 , Auray - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15167
Date d'ajout
23/12/2019
Description
Radiation du RCS le 23/12/2019 avec effet au 05/12/2003 Par jugement en date du 05/12/2003, le tribunal de commerce de Lorient a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6605
Date d'ajout
08/12/2003
Description
Clôture pour insuffisance d'actif En date du 05/12/2003 le tribunal de commerce de Lorient à clôture les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance d'actif. Date d'effet : 05/12/2003
Numéro d'observation
928
Date d'ajout
11/02/1992
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 07/02/1992, conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Mandataire Liquidateur : Me Duran - poursuite d'activité jusqu'au 29/02/1992 - maintient Me Bidan administrateur. À compter du 07/02/1992. Date d'effet : 07/02/1992
Numéro d'observation
164
Date d'ajout
13/01/1992
Description
Nomination d'un juge-commissaire suppléant Par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 10/01/1992, nomination de Mr Jouannet en qualité de juge commissaire suppléant - à compter du 10/01/1992. Date d'effet : 13/01/1992
Numéro d'observation
5157
Date d'ajout
16/10/1991
Description
Nomination d'un administrateur judiciaire en cours de procédure Par jugement en date du 11/10/91, le tribunal de commerce de Lorient à nomme Me Bidan en qualité d'administrateur. À compter du 11/10/91 Date d'effet : 11/10/1991
Numéro d'observation
5035
Date d'ajout
10/10/1991
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé du redressement judiciaire Par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 04/10/1991, résolution du plan de redressement et redressement judiciaire général de la sa bouler. Date de cessation des paiements : 03/10/1991. Juge commissaire : Mr Braquehais - représentant des créanciers:Me Duran- à compter du 04/10/91 Date d'effet : 04/10/1991
Numéro d'observation
5862
Date d'ajout
05/12/1989
Description
Adoption d'un plan de redressement Par jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 1er décembre 89 arrêt du plan de redressement - commissaire à l'exécution du plan : Me loquais Date d'effet : 01/12/1989
Numéro d'observation
4735
Date d'ajout
25/09/1989
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Par jugement en date du 15.9.89 le tribunal de commerce de Lorient renouvelle la période d'observation de 6 mois et autorisé la poursuite d'activité pendant cette période à compter du 15.9.89 Date d'effet : 15/09/1989
Numéro d'observation
1550
Date d'ajout
09/03/1989
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Par jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 3 mars 1989 prorogation de la période d'observation de 6 mois et autorisa Tion de poursuivre l'activité pendant cette période à compter du 03/03/89 Date d'effet : 03/03/1989
Numéro d'observation
4328
Date d'ajout
21/09/1988
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général Par jugement en date du 26 août 1988 le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le redressement judiciaire régime général pour la sa bouler. Juge Commisaire : Mr Dugor. Administrateur : Me Lô- quais. Représentant des créanciers : Me Duran. Date de cessation des paiement : 22 août 1988 à compter du 26/08/88 Date d'effet : 26/08/1988
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/01/1980
Description
Par Jgt du TC de Lorient du 21/12/1979, le concordat intervenu le 14/11/1979 a été homologue. À compter du 14/11/79
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
06/03/1978
Description
À été admise au bénéfice du Rj - Jugt du TC de Lorient du 06/03/1978 - syndic : Me Laudren à compter du 06/03/78
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 603 125.00 FRF nouveau montant : 244 394.83 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).