Entreprise : ETS VICTOR MACHU - SIREN 300 484 607
Identité
Dénomination
ETS VICTOR MACHU
SIREN (siège)
300 484 607
Date d'immatriculation au RNE
01/01/1951
Début d’activité
01/01/1951
Date de fin de la personne morale
31/12/2048
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Industrie et commerce des matières et produits textiles de toute nature et notamment de tulles, dentelles, broderies et guipures, toutes opérations de commission, courtage et représentation s'y rapportant.
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Capital social
167693 EUR
Adresse du siège
34 RUE VICTOR HUGO 59540 BETHENCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCLY ANDREE
Nom d'usage
MACHU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
CAUDRY
Nom, Prénom(s)
MACHU JOEL
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
CAUDRY
Nom, Prénom(s)
TARANNE ISABELLE
Nom d'usage
DRAUX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Valenciennes
Dénomination
SOLSTISS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Caudry
Dénomination
BDL AUDIT SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Valenciennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1951
Siret
30048460700019
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Industrie et commerce des matières et produits textiles de toute nature et notamment de tulles, dentelles, broderies et guipures, toutes opérations de commission, courtage et représentation s'y rapportant.
Adresse
34 RUE VICTOR HUGO
59540 , BETHENCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
30048460700035
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TOUTE ACTIVITE SE RAPPORTANT A L'INDUSTRIE ET AU COMMERCE DE MATIERES ET PRODUITS TEXTILES DE TOUTES NATURES
Adresse
48 RUE JEAN BAPTISTE LEBAS
59214 , QUIEVY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2623
Date d'ajout
10/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/02/2010 : Partant : DEMONT Bernard, Commissaire aux comptes suppléant Partant : VARRET Francis, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS CTN FRANCE, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SION Henry, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
908
Date d'ajout
05/05/2008
Description
Ouverture de l'établissement complémentaire situé 48 rue JEAN BAPTISTE LEBAS 59214 Quiévy à compter du 01/04/2007
Numéro d'observation
2344
Date d'ajout
01/12/2005
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE LA SOCIETE HDCE HOLDING REPRESENTEE PAR MR MACHU CHRISTOPHE EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SAS EN REMPLACEMENT DE MR MACHU CHRISTOPHE Date d'effet : 10/05/2005
Numéro d'observation
1611
Date d'ajout
03/06/2004
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE MR DEMONT BERNARD EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR DIME PASCAL Date d'effet : 27/02/2004
Numéro d'observation
1270
Date d'ajout
23/08/2001
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL DE 1 100 000 FRS EN 167 693 EUROS ; TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ; NOMINATION DE MR MACHU CHRISTOPHE EN QUALITE DE PRESIDENT (PRECEDEMMENT ADMINISTRATEUR), MR MACHU JOEL (PRECEDEMMENT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION) ET MME MACHU-BOUCLY ANDREE (PRECEDEMMENT ADMINISTRATEUR) EN QUALITE DE MEMBRE DU COMITE DE SURVEILLANCE ; NOMINATION DE MR MACHU JOEL EN QUALITE DE PRESIDENT DU COMITE DE SURVEILLANCE ; DEPART DE MR BELMANT EUGENE (ADMINISTRATEUR). Date d'effet : 10/07/2001
Numéro d'observation
499
Date d'ajout
22/03/2001
Description
REGULARISATION : MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL LE 31.08 AU LIEU DU 31.12 (L'EXERCICE 99 S'EST DONC CLOTURE LE 31.08.99) Date d'effet : 20/08/1999
Numéro d'observation
2222
Date d'ajout
31/12/1999
Description
REGULARISATION : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 500 000 F A 1.100.000 F. Date d'effet : 30/08/1999
Numéro d'observation
2201
Date d'ajout
21/12/1994
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE MR CHRISTOPHE MACHU EN QUALITE D'ADMINIS- TRATEUR EN REMPLACEMENT DE MADAME MARIE-PAULE BELMANT-MACHU, A COMPTER DU 30.06.94 - DEPOT DU 19.12.94.
Numéro d'observation
1252
Date d'ajout
20/07/1992
Description
NOMINATION DE MR FRANCIS VARRET EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITU- LAIRE EN REMPLACEMENT DE MR RENE DIME, DE MR PASCAL DIME EN QUALITE DE COM- MISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR FRANCIS VARRET A/C DU PV D'AGE DU 30.06.92 - DEPOT DU 16.07.92
Numéro d'observation
1345
Date d'ajout
26/08/1991
Description
NOMINATION DE MR VARRET MICHEL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR PLICHON - PV D'AGE DU 28.06.91 - DEPOT DU 19.08.91 A COMPTER DU 28/06/91
Numéro d'observation
1027
Date d'ajout
02/06/1989
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 250.000 F A 500.000 F - PV D'AGE DU 25/2/89 - DEPOT DU 31/5/89 A COMPTER DU 13/03/89
Numéro d'observation
183
Date d'ajout
28/07/1988
Description
NOMINATION DE MME ANDREE MACHU-BOUCLY EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MME DENISE MACHU-LAURENT PV D'AGO DU 28/6/88 - DEPOT DU 28.07.88. A COMPTER DU 28/06/88
Numéro d'observation
165
Date d'ajout
26/08/1985
Description
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT - HARMONISATION* DES STATUTS. A COMPTER DU 25/06/85
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).