Entreprise : ETABLISSEMENTS PIZANO - SIREN 300 434 453
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2021)
Dénomination
ETABLISSEMENTS PIZANO
SIREN (siège)
300 434 453
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1974
Fermeture de l'établissement - 30043445300035
- Date d'effet de la fermeture : 26/05/2021
Date de fin de la personne morale
11/01/2073
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
LA BARRIERE 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIZANO OLIVIER , BRUNO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Bourg-Saint-Andéol
Dénomination
SOCIETE DONDEY GABON BENAIT ET FORNAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aubenas
Dénomination
FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Guilherand-Granges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1973
Siret
30043445300035
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TOUS CORPS D'ETAT ET NEGOCE DE METAUX ET MATERIAUX DE RECUPERATION.
Adresse
Quartier De la Barriere
07700 , Bourg-Saint-Andéol - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6688
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Par jugement du 25/05/2021, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3853
Date d'ajout
02/04/2021
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 29/03/2021, le président du tribunal de commerce d’Aubenas a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès nomsDate d'effet : 29/03/2021
Numéro d'observation
F15/004793
Date d'ajout
10/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 10/11/2015 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 1 BIS RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS. Date de cessation des paiements : 22/10/2015 . Cessation complète de l'activité commerciale. Maintien au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation judiciaire. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com..
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 12 janvier 1974 -No 10 - LA TRIBUNE du 11 janvier 1974
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).