Entreprise : SA COOPERATIVE DE PANIFICATION - SIREN 300 400 751
Identité
(Entreprise radiée le 13/09/1994)
Dénomination
SA COOPERATIVE DE PANIFICATION
Sigle
BOCOVAL (ABREVIATION DE BOulangerie COoperative de la VAloine)
SIREN (siège)
300 400 751
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1968
Fermeture de l'établissement - 30040075100016
- Date d'effet de la fermeture : 16/06/1993
Date de fin de la personne morale
24/09/2067
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital minimum
786510 Francs
Adresse du siège
84 AV DU PDT JOHN KENNEDY 87000 LIMOGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DE MAGRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHATARD DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
SOLIGNAC
Nom, Prénom(s)
ROUX PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
NEXON
Nom, Prénom(s)
BLANCHER ANDRE , JOSEPH
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
NEXON
Nom, Prénom(s)
SYLVESTRE ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1924
Commune de résidence
ST LEONARD DE NOBLAT
Nom, Prénom(s)
MARCAILLOUX ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1922
Commune de résidence
LA JONCHERE ST MAURICE
Nom, Prénom(s)
DELOMBRE JEAN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
PIERRE BUFFIERE
Nom, Prénom(s)
MASGOUTIERE MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
ST LEONARD DE NOBLAT
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1938
Commune de résidence
ST YRIEIX LA PERCHE
Nom, Prénom(s)
TARRADE JEAN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
PIERRE BUFFIERE
Nom, Prénom(s)
BLANCHER ANDRE , ANNET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1933
Commune de résidence
NEXON
Nom, Prénom(s)
DUTREIX PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
PIERRE BUFFIERE
Nom, Prénom(s)
BARDAUD SIMONE
Nom d'usage
MOULINARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
PIERRE BUFFIERE
Nom, Prénom(s)
CHAUGIER JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
VERGNE PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIMOGES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/06/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/05/1968
Siret
30040075100016
Code APE
158A
Origine du fonds
Création
Activité principale
REPARTIR A SES SOCIETAIRES ET A TOUS CONSOMMATEURS LES OBJETS DE CONSOMMATION ACHETES OU FABRIQUES SOIT PAR ELLE-MEME SOIT EN S'UNISSANT AVEC D'AUTRES SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION.
Adresse
84 AV AV. DU PRESIDENT KENNEDY
87000 , LIMOGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DE MAGRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
807
Date d'ajout
23/02/1998
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 18/02/98, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF A COMPTER DU 18/02/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3497
Date d'ajout
13/09/1994
Description
Radiation du RCS le 13/09/1994 avec effet au 16/06/1993 DISPARITION DU FONDS
Numéro d'observation
2288
Date d'ajout
21/06/1993
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 16.6.93 LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE DE L'ACTIVITE D'UN MOIS LIQUIDATEUR : ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES
Numéro d'observation
2104
Date d'ajout
04/06/1993
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 2.6.93 POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR 15 JOURS
Numéro d'observation
1606
Date d'ajout
26/04/1993
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 21.4.93 POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR 3 MOIS
Numéro d'observation
1282
Date d'ajout
29/03/1993
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 24.3.93 POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR 1 MOIS
Numéro d'observation
777
Date d'ajout
19/02/1993
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 17.2.93 REDRESSEMENT JUDICIAIRE ( PROCEDURE SIMPLIFIEE ) DATE CESSATION PAIEMENTS : 15.2.93 REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES
Numéro d'observation
730
Date d'ajout
16/02/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements DEPOT DE BILAN A LA DATE DU 15.2.93
Numéro d'observation
4353
Date d'ajout
16/11/1992
Description
(Divers) NOM. DE MR DANIEL CHATARD (DEJA ADM) EN QUALITE DE PCA EN REMPT DE MR AIME PAULIAC A COMPTER DU 10/12/1991 ADM. PARTANT : MR PIERRE VILLENEUVE A COMPTER DU 29/11/1988 NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MR PAUL DUTREIX A COMPTER DU 09/01/1990 ET MME MOULINARD NEE BARDAUD SIMONE A COMPTER DU 10/12/1991
Numéro d'observation
1173
Date d'ajout
07/03/1991
Description
POURSUITE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 29/01/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).