Entreprise : SA SALINS DU CAP VERT - SIREN 300 155 447
Identité
(Entreprise radiée le 30/01/2019)
Dénomination
SA SALINS DU CAP VERT
Sigle
SCV
SIREN (siège)
300 155 447
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2009
Date de fin de la personne morale
29/10/2068
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
171505.14 EUR
Adresse du siège
92 BD VICTOR HUGO 92110 CLICHY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
92-98
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURCADE JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BERNDT JEAN-MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Conflans Sainte-Honorine
Dénomination
RSA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30015544700018
Code APE
144Z
Adresse
QUAI DE LA MONNAIE
33800 , BORDEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT B
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1992
Siret
30015544700034
Code APE
741J
Adresse
11 RUE DE TAUZIA
33800 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/1993
Siret
30015544700042
Code APE
144Z
Adresse
42 RUE DE TAUZIA
33800 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/04/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30015544700026
Code APE
144Z
Adresse
53 RUE DES MATHURINS
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2001
Siret
30015544700059
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
50 RUE DE LONDRES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/01/1919
Siret
30015544700075
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSTITUTION ET RENFORCEMENT DES RESSOURCES FINANCIERES DES ENTREPRISES SOCIETES ET OPERATIONS COMMERCIALES & INDUSTRIELLES FRANCAISES OU ETRANGERES PAR PRISE DE PARTICIPATION DIRECTES OU INDIRECTES PAR VOIE DE CREATION DE SOCIETES NOUVELLES D'APPORTS DE SOUSCRIPTIONS D'ACQUISITION OU D'ECHANGES DE VALEURS MOBILIERES OBLIGATIONS DROITS OU BIENS SOCIAUX DE FUSION DE SOCIETES EN PARTICIPATIONS DE GROUPEMENTS OU AUTREMENT AINSI QUE PAR COMPTE COURANT PRET D'ASSOCIE A COURT ET LONG TERME
Adresse
92 BD 92/98 Boulevard Victor Hugo
92115 , Clichy CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
92-98
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/10/2009
Siret
30015544700067
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
137 RUE VICTOR HUGO
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2908
Date d'ajout
30/01/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 03/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
70891
Date d'ajout
19/07/2018
Description
Dissolution à compter du 26/06/2018
Numéro d'observation
31655
Date d'ajout
30/10/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
36373
Date d'ajout
30/07/2004
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).