Entreprise : SCI DES CINQUANTE ARPENTS - SIREN 300 096 609
Identité
Dénomination
SCI DES CINQUANTE ARPENTS
SIREN (siège)
300 096 609
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2002
Début d’activité
07/05/1968
Date de fin de la personne morale
28/10/2068
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L ACQUISITION SOUS FORME D APPORT D ACHAT D ECHANGE OU SOUS TOUTES AUTRES FORMES OU LE SUIVI DES IMMEUBLES BATIS ET DE TERRAINS LEUR ADMINISTRATION LEUR MISE EN VALEUR ET LEUR EXPLOITATION NOTAMMENT PAR VOIE DE LOCATION OU DE BAIL
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
6600 EUR
Adresse du siège
9 RUE HENRI DUNANT 78450 VILLEPREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLIBERT MARTINE
Nom d'usage
LE FLOCH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Mareil-sur-Mauldre
Nom, Prénom(s)
CAZIN JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHALET CORINNE
Nom d'usage
MAMANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Rocquencourt
Nom, Prénom(s)
DECOOL ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
DELAMARE OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
JORROT PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
KOSKAS ISABELLE
Nom d'usage
LUMBROSO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
LE FLOCH MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Mareil-sur-Mauldre
Nom, Prénom(s)
MAMANE MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Rocquencourt
Nom, Prénom(s)
NEUMANN PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Noisy-le-Roi
Nom, Prénom(s)
PERICARD VERONIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Camors
Nom, Prénom(s)
PILLOT FRANCIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Le Pecq
Nom, Prénom(s)
POTDEVIN GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
Marly-le-Roi
Nom, Prénom(s)
SZTAL CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Les Clayes-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
VAGNER CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Noisy-le-Roi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/05/1968
Siret
30009660900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L ACQUISITION SOUS FORME D APPORT D ACHAT D ECHANGE OU SOUS TOUTES AUTRES FORMES OU LE SUIVI DES IMMEUBLES BATIS ET DE TERRAINS LEUR ADMINISTRATION LEUR MISE EN VALEUR ET LEUR EXPLOITATION NOTAMMENT PAR VOIE DE LOCATION OU DE BAIL
Autres Activités
L ACQUISITION SOUS FORME D APPORT D ACHAT D ECHANGE OU SOUS TOUTES AUTRES FORMES OU LE SUIVI DES IMMEUBLES BATIS ET DE TERRAINS LEUR ADMINISTRATION LEUR MISE EN VALEUR ET LEUR EXPLOITATION NOTAMMENT PAR VOIE DE LOCATION OU DE BAIL
Adresse
9 RUE HENRI DUNANT
78450 , VILLEPREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
54309
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 7 RUE de l'Etang 78150 ROCQUENCOURT, Nouvelle adresse: 7 RUE de l'Etang LE CHESNAY 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT. Domicile représentant - Ancienne adresse: 7 RUE de l'Etang 78150 ROCQUENCOURT, Nouvelle adresse: 7 RUE de l'Etang LE CHESNAY 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).