Entreprise : SARL MAURY ET COMPAGNIE - SIREN 300 031 903
Identité
(Entreprise radiée le 25/11/2022)
Dénomination
SARL MAURY ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
300 031 903
Date d'immatriculation au RNE
27/03/1974
Date de fin de la personne morale
26/03/2073
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/1975
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
16 CHE DE PIC 09100 PAMIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAURY JOELLE , MARGUERITE
Nom d'usage
BERNADAC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Pamiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1971
Siret
30003190300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 RUE FREDERIC SOULIE
09100 , PAMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1974
Siret
30003190300036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, location, exploitation et gestion de tous immeubles et droits réels immobiliées et plus particulièrement d'usufruit temporaire de biens immobiliers ou de parts de sociétés immobilières, la propriété et la gestion de tous titres ou droits sociaux détenus en pleine propriété, usufruit ou nue propriété, administration et gestion du patrimoine social
Adresse
16 CHE 16 Chemin De Pic
09100 , Pamiers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/03/1974
Description
Historique des observations RCS : MODIFICATION SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL : FIN DE LA LOCATION GERANCE AVEC MR MAURY JEAN RC 936 772 367 RADIE LE 5.07.90 SUITE A L'ACHAT DU FONDS AU PRIX STIPULE DE 220 000 F A COMPTER DU 1.05.90 OPPOSITIONS ETUDE DE ME LEDERAC NOTAIRE A PAMIERS ANNONCE LEGALE LA TRIBUNE LIBRE DU 1.06.90 A COMPTER DU 15.01.91 : - TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA - AUGMENTATION DU CAPITAL - CHANGEMENT DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ANNONCE LEGALE LA CROIX DU MIDI DU 31.03.91 A COMPTER DU 02.04.91 : VENTE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS RUE DU 8 MAI A LAVELANET A LA SA MONDIS RCS B 381 418 698. A COMPTER DU 15.01.91 : NOMINATION DE MR MAURY JEAN PIERRE, DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR DELEGUE A COMPTER DU 30.09.91 : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AU COMPTE TITULAIRE ANNONCE LEGALE LA CROIX DU MIDI DU 31.01.92. A COMPTER DU 25/02/99, MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL, ANCIENNE : 31.03 A COMPTER DU 18/06/99, MODIFICATION DE L'ENSEIGNE, ANCIENNE : CODEC INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 02/07/99
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).