Entreprise : OFFICE PUBLIC HABITAT VILLE DE THIAIS - SIREN 279 400 030
Identité
(Entreprise radiée le 15/09/2021)
Dénomination
OFFICE PUBLIC HABITAT VILLE DE THIAIS
Sigle
OPH
SIREN (siège)
279 400 030
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2009
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Établissement public local à caractère industriel ou commercial
Adresse du siège
47 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94320 THIAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESNARD CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
BOMPARD OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
GRINDEL ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
BOCHEUX THERESE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
LEURIN VIRGINIE
Nom d'usage
MARCHEIX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
HARKATI AZIZA
Nom d'usage
ZITI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
VICERIAT PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Chevilly-Larue
Nom, Prénom(s)
DURAND PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
BLONDEAU CHANTAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
BARON DAVID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Choisy-le-Roi
Nom, Prénom(s)
COLBEAU ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
DI STEFANO VINCENZINA
Nom d'usage
PALERMO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
SEGURA PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
BOTTONE MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
GARCIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Vitry-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
OLIVIER DE SANDERVAL CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
ROSSI EMILIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOARNISSON MARIE-THERESE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
FUMAZ VALERIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Bourg-la-Reine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1983
Siret
27940003000011
Code APE
702A
Adresse
PL DU GENERAL LECLERC
94320 , THIAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/04/2000
Siret
27940003000029
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
11 RUE JULES GOURIE
94320 , THIAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/02/2007
Siret
27940003000037
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction acquisition aménagement assainissement réparation réhabilitation gestion d'habitations destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes. Gestion des immeubles à usage principal d'habitation construction d'immeuble en vue de leur location.
Adresse
47 RUE 47 Rue Paul Vaillant Couturier
94320 , Thiais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
46972
Date d'ajout
15/09/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à LogiRep, Nanterre : 393542428 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/12/2020.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).